Entreprise : SARL PASQUIER FRERES - SIREN 788 159 937
Identité
Dénomination
SARL PASQUIER FRERES
SIREN (siège)
788 159 937
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1974
Début d’activité
17/11/1986
Date de fin de la personne morale
27/01/2063
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Le décolletage.
Code APE
2594Z - Fabrication de vis et de boulons
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
656 AV DU FAUCIGNY 74130 BONNEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES FOURMIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
A.M.J
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bonneville
Dénomination
AUDIT RHONE ALPES PAR ABREVIATION AUDIRALP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Thonon-les-Bains
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/11/1986
Siret
78815993700036
Enseigne
PASQUIER FRERES SARL
Code APE
2594Z - Fabrication de vis et de boulons
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le décolletage.
Adresse
656 AV DU FAUCIGNY
74130 , BONNEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES FOURMIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
78815993700010
Code APE
287G
Adresse
378 RUE DU BOIS DES TOURS
74130 , BONNEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/1986
Siret
78815993700028
Code APE
285C
Adresse
LE BOUCHET
74130 , BONNEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/003782
Date d'ajout
15/09/2008
Description
Changement de gérant MR PASQUIER ANDRE GERANT EST PARTANT. A COMPTER DU 01/07/08 : MR PASQUIER MICHEL NOUVEAU MEMBRE EST NOMME GERANT. DECISION AG EN DTE DU 1ER JUILLET 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 11 JUILLET 2008 date d'effet : 30/06/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN LOCATION GERANCE DU 01.01.74 AU 17.11.86.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).