Entreprise : MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - SIREN 788 072 080
Identité
Dénomination
MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS
Sigle
MID
SIREN (siège)
788 072 080
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1973
Début d’activité
04/12/1973
Date de fin de la personne morale
03/12/2063
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
fabrication et vente de toute menuiserie, notamment portes d'entrée et de volets de toute quincaillerie, et de toute activité de menuiserie industrielle.
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Capital social
1550000 EUR
Adresse du siège
RUE DU BAC 51700 DORMANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER JEAN , YVES , CLAUDE , JACQUES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Dormans
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER CHRISTINE , PAULETTE , ALICE
Nom d'usage
BOURDET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Trelou sur marne
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER JACQUES , PIERRE , PAUL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Bezannes
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER ERIC , GEORGES , MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Courthiézy
Nom, Prénom(s)
MOUSSEZ FRANCOIS , PAUL , HENRI
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
VANDEPORTAL ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Verneuil-en-Halatte
Dénomination
PLC CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/12/1973
Siret
78807208000013
Nom commercial
PORTE MID
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fabrication et vente de toute menuiserie, notamment portes d'entrée et de volets de toute quincaillerie, et de toute activité de menuiserie industrielle.
Adresse
RUE DU BAC
51700 , DORMANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8093
Date d'ajout
14/11/2017
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2017 , LE Tribunal de Commerce de REIMS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : SCP TIRMANT RAULET (Me Bruno RAULET) - 34, rue des Moulins - 51100 REIMS. Date d'effet : 14/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6987
Date d'ajout
03/10/2017
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ Par jugement en date du 03 OCTOBRE 2017, le Tribunal de Commerce de REIMS a arrêté un plan de cession au profit de la SAS NEW CAP sur la procédure MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID (SAS) Date d'effet : 03/10/2017
Numéro d'observation
4235
Date d'ajout
13/06/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 13 JUIN 2017, le Tribunal de Commerce de REIMS a décidé la poursuite de la période d'observation dans la procédure MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID (SAS) (2 mois après le jugement d'ouverture) Date d'effet : 13/06/2017
Numéro d'observation
3418
Date d'ajout
09/05/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 09 MAI 2017, le Tribunal de Commerce de REIMS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID (SAS) sous le numéro 41017117, et a designé : Mandataire judiciaire SCP TIRMANT RAULET (Me Bruno RAULET) - 34, rue des Moulins - 51100 REIMS Administrateur SELARL CABOOTER (Me Jérôme CABOOTER) - 18, rue de l'Abreuvoir - BP 40006 - 77101 MEAUX CEDEX, Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion A ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. Date d'effet : 09/05/2017
Numéro d'observation
7262
Date d'ajout
27/09/2016
Description
Fusion - L236-1 à compter du 09/09/2016 a effet rétroactif de la fusion au 01/01/2016 (fiscalement et comptablement) Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : MOUSSEZ FRERES, Société à responsabilité limitée (SARL), 2 rue des Remparts, 51700 Dormans (RCS REIMS (5103) 095 850 079)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/12/1973
Description
(Divers) Historique : Transformation de la société en société anonyme à directoire et conseil de surveillance à compter du 14/06/1996 - transformation de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance à société par actions simplifiée à compter du 29/08/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).