Entreprise : THIONVILLE PLEIN CIEL - SIREN 786 680 439
Identité
Dénomination
THIONVILLE PLEIN CIEL
SIREN (siège)
786 680 439
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1966
Date de fin de la personne morale
24/08/2054
Forme juridique
Société coopérative à forme anonyme
Capital social
1600.71 EUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLEMAIRE DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
REHON
Nom, Prénom(s)
KREMER ARMAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
THIONVILLE
Nom, Prénom(s)
POIRAT MICHEL
Qualité
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
THIONVILLE
Nom, Prénom(s)
ROL YVES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1928
Commune de résidence
THIONVILLE
Nom, Prénom(s)
WOLF RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1926
Commune de résidence
THIONVILLE
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
THIONVILLE
Dénomination
STE IMMOBILIERE DES VALLEES DE LA FENSCH ET ORNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
HAYANGE
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 3 JUIN 1975 - CH. 640 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE AVEC EFFET DU 15 DECEMBRE 1972. LIQUIDATEUR : SA JURIS-FISCA - ADMINISTRATEUR DE BIENS - SIEGE A THIONVILLE, 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE. ** LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 600.71 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).