Entreprise : CAISSE CREDIT MUTUEL ST PIERRE DES NIDS - SIREN 786 275 321
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/1989)
Dénomination
CAISSE CREDIT MUTUEL ST PIERRE DES NIDS
Sigle
C.C.M. de SAINT-PIERRE-DES-NIDS
SIREN (siège)
786 275 321
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1982
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Adresse du siège
PL DE LA POOTE 53370 SAINT-PIERRE-DES-NIDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORDIER LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1926
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Nom, Prénom(s)
MARQUET MICHEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Nom, Prénom(s)
MIGNON HENRI
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1921
Commune de résidence
Gesvres
Nom, Prénom(s)
FOUQUET LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1918
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Nom, Prénom(s)
RAVET ETIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Nom, Prénom(s)
RAGAIGNE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Champfrémont
Nom, Prénom(s)
COULOMBU GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
Gesvres
Nom, Prénom(s)
VERON JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1928
Commune de résidence
Champfrémont
Nom, Prénom(s)
SAVARY HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1919
Commune de résidence
Gesvres
Nom, Prénom(s)
DAVOUST CHRISTIANE
Nom d'usage
DODEMAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Nom, Prénom(s)
BELLOCHE LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1922
Commune de résidence
Gesvres
Nom, Prénom(s)
BEUCHER NADINE
Nom d'usage
GIROUX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Champfrémont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/04/1988
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/09/1958
Siret
78627532100010
Code APE
8903
Origine du fonds
Création
Activité principale
Collecteur de dépôts et distributeur de crédits
Adresse
PL place de la Poste
53370 , Saint-Pierre-des-Nids - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/04/1989
Description
Radiation du RCS le 13/04/1989 avec effet au 22/04/1988 Dissolution sans liquidation suite à la fusion par voie d'absorption de la Caisse de CREDIT MUTUEL de SAINT-PIERRE-DES-NIDS pa la Caisse de CREDIT MUTUEL de PRE-EN-PAIL Apport-fusion à la Caisse de CREDIT MUTUEL de PRE-EN-PAIL - r.c.s. Mayenne 786 267 708
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).