Entreprise : SCI DU 55 AVENUE DES MARRONNIERS - SIREN 785 249 541
Identité
(Entreprise radiée le 06/08/2019)
Dénomination
SCI DU 55 AVENUE DES MARRONNIERS
SIREN (siège)
785 249 541
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Date de fin de la personne morale
30/10/2021
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
55 AV DES MARRONNIERS 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAZELLE MARIE-PIERRE , JULIA , JULIETTE
Nom d'usage
HENOUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DOUANE-CHAZELLE JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DELORME MICHEL , LOUIS , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Longpont-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DELORME JEAN-MARC , ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DELORME JEAN-JACQUES , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DELORME MARIE-JOSE , RAYMONDE , ELISABETH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DELORME THIERRY , ANDRE , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
CHAZELLE JEAN-CHRISTIAN , MARIUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1971
Siret
78524954100018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Adresse
55 AV 55 Avenue des Marronniers
91600 , Savigny-sur-Orge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/08/2019
Description
Dissolution à compter du 08/07/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/07/2019, liquidateur : DELORME Michel Louis André, siège de la liquidation : 55 Avenue des Marronniers 91600 Savigny-sur-Orge, parution de la publicité légale : La Semaine de l'Ile-de-France en date du 16/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18720
Date d'ajout
06/08/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/07/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).