Entreprise : LA PARTICIPATION FONCIERE 2 - SIREN 784 826 240
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2012)
Dénomination
LA PARTICIPATION FONCIERE 2
Sigle
PF2
SIREN (siège)
784 826 240
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2002
Date de fin de la personne morale
07/10/2050
Forme juridique
Société civile de placement immobilier
Capital social
76024476 EUR
Adresse du siège
9 RUE JADIN 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABOUESSE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Sevres
Nom, Prénom(s)
BOURNET OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Mezy sur Seine
Nom, Prénom(s)
Dewas JEAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Boulogne-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
Bardin JACQUES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Vanhoutte DAMIEN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Le Cateau-Cambrésis
Nom, Prénom(s)
Pitois JEAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
Peccolo PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1934
Commune de résidence
Carignan-de-Bordeaux
Nom, Prénom(s)
Guimberteau DANY
Nom d'usage
Pontabry
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
Bongiovanni FABRICE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Dénomination
PERIAL ASSET MANAGEMENT
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCI APOGGIATURE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Digne les Bains
Dénomination
AXA FRANCE VIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
78482624000029
Code APE
702C
Adresse
4 RUE DE VIENNE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/09/1969
Siret
78482624000045
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, GESTION D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF
Adresse
9 RUE 9 rue Jadin
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/1999
Siret
78482624000037
Code APE
702C
Adresse
39 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
14/09/2012
Description
Radiation. Fusion Absorption par SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE 1 784 826 257 rcs Paris le 30-06-2012
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).