Entreprise : LES COULEURS DAVAL - SIREN 784 476 020
Identité
Dénomination
LES COULEURS DAVAL
Sigle
L.C.D.
SIREN (siège)
784 476 020
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1958
Début d’activité
31/12/1948
Date de fin de la personne morale
27/10/2048
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
VENTE EN GROS, DEMI-GROS ET DETAIL DE PEINTURES ET PRODUITS SIMILAIRES
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Capital social
342150.37 EUR
Adresse du siège
7 CITE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
UBICO BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT, CONSEILS ET INFORMATIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET MICHEL POTET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Antony
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1948
Siret
78447602000028
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VENTE EN GROS, DEMI-GROS ET DETAIL DE PEINTURES ET PRODUITS SIMILAIRES
Adresse
7 CITE DE LA ROQUETTE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/02/1997
Siret
78447602000036
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
vente produits de décoration
Adresse
11 AV DU GENERAL PATTON
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1563
Date d'ajout
06/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 21/11/2018 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements 05/11/2018 désigne liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1958B1057353
Date d'ajout
21/11/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 21/11/2018, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201802945, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 05/11/2018, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Bernard Rossignol , LIQUIDATEUR SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
91130
Date d'ajout
15/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 14/06/2018 , modifiant le plan de redressement
Numéro d'observation
1958B1057351
Date d'ajout
14/06/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 14/06/2018 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
39673
Date d'ajout
17/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 09/04/2015 , arrêtant le plan de redressement, désigne Monsieur Bruno UBICO comme tenu d'exécuter le plan , durée du plan 8 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SELARLU Catherine Poli , met fin à la mission de l'administrateur SELARLU Catherine Poli 85 rue de la Victoire 75009 PARIS , maintient mandataire judiciaire SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
09/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 09/04/2015, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Bruno Ubico, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 8 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARLU Catherine Poli 85 rue de la Victoire 75009 Paris met fin à la mission de SELARLU Catherine Poli , 85 rue de la Victoire 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers , 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201302860
Numéro d'observation
37167
Date d'ajout
27/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18/02/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 02/04/2015
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
19/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18/02/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 02/02/2015, soit jusqu'au 02/04/2015
Numéro d'observation
33345
Date d'ajout
07/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/10/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 02/02/2015 à compter du 02/10/2014
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
23/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/10/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 02/10/2014, soit jusqu'au 02/02/2015
Numéro d'observation
29098
Date d'ajout
24/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/05/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 02/10/2014 à compter du 02/06/2014
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
30/05/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/05/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 02/06/2014, soit jusqu'au 02/10/2014
Numéro d'observation
25000
Date d'ajout
21/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 29/01/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 02/02/2014
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
30/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/01/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 02/02/2014, soit jusqu'au 02/06/2014
Numéro d'observation
20337
Date d'ajout
11/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS , prononce en date du 2 /10/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 08/07/2013 désigne Mandataire judiciaire SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
02/10/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 02/10/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201302860 date de cessation des paiements le 08/07/2013, et a désigné juge commissaire : M. Jean marie Jourdan, administrateur : SELARLU Catherine Poli 85 rue de la Victoire 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers 11 Boulevard de Sébastopol 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/02/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
04/07/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-10-2012
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 03/02/1997.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
-REIMMATRICULATION DU N° 333 568 B
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.PROCES VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 1970
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).