Entreprise : SOCIETE INDUSTRIELLE ANDRESY - SIREN 784 117 095
Identité
Dénomination
SOCIETE INDUSTRIELLE ANDRESY
Sigle
SIA
SIREN (siège)
784 117 095
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1973
Date de fin de la personne morale
25/03/2072
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
66 AV CARNOT 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULET BERTRAND GUY
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BOULET JOSETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DRIGUET DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
MARCHAL CHANTAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Cergy
Nom, Prénom(s)
METGE CLAUDINE VEUVE BOULET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1928
Commune de résidence
CONFLANS SAINTE HONORINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2004
Type d'établissement
Siège
Siret
78411709500017
Code APE
252H
Adresse
66 AV CARNOT
78700 , CONFLANS-SAINTE-HONORINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/1973
Siret
78411709500025
Code APE
252H
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication et vente d articles en matière plastique moulée déformée ou Ininee toutes pièces métalliques moules outils et machines spéciales s y rattachant
Adresse
22 RUE DES SABLONS
78570 , ANDRESY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9002
Date d'ajout
30/09/2004
Description
Ordonnance du 25 Septembre 2004, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 30 Septembre 2004 mettant fin à la mission de Maître SAMZUN en sa qualité de Représentant des Créanciers.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7673
Date d'ajout
13/08/2004
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil A L ASSOCIEE UNIQUE LA STE BOULET FRERES ET COMPAGNIE RCS 775 706 096 A compter du 05.07.2004
Numéro d'observation
2515
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
94736
Date d'ajout
31/10/1996
Description
Mention pour ordre : Clause d'agrément préalable des cessionnaires d'actions par l'assemblée générale extraordinaire (article 11 des statuts)
Numéro d'observation
3546
Date d'ajout
02/05/1985
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 Et inscription en comptes des valeurs mobilières (articles 94 section ii de la loi n 81 1160) à compter du 21 décembre 1984
Numéro d'observation
6187
Date d'ajout
19/09/1983
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 Et mise au nominatif des actions à compter du 23 juin 1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).