Entreprise : GROUPEMENT MEDICAL PASTEUR - SIREN 783 510 092
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2021)
Dénomination
GROUPEMENT MEDICAL PASTEUR
SIREN (siège)
783 510 092
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2000
Date de fin de la personne morale
04/07/2063
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
12600 EUR
Adresse du siège
64 RUE DE L HOTEL DE VILLE 59620 AULNOYE-AYMERIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADAM CAROLINE , GISELE , PATRICIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1991
Commune de résidence
Aulnoye Aymeries
Nom, Prénom(s)
DRUART SABINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Berlaimont
Nom, Prénom(s)
DEGARDIN THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Aulnoye Aymeries
Nom, Prénom(s)
BACQUET PATRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Aulnoye-Aymeries
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/10/1964
Siret
78351009200019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété d'un immeuble sis à aulnoye aymeries, 64 rue de l'hôtel de ville, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
64 RUE 64 rue de l Hôtel de Ville
59620 , Aulnoye-Aymeries - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
08/06/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 08-06-2021 AVEC DATE D'EFFET AU 11-06-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Dissolution à compter du 31-12-2019, Journal publicateur : La Croix du Nord DU : 22-05-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur (mention de dissolution valable 3 ans).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/07/2000
Description
Par Assemblée Générale du 31/03/2000, il a été décidé la transformation de la SCM en SCI.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).