Entreprise : VIGNOBLES DE SAINT-TROPEZ - SIREN 783 120 009
Identité
Dénomination
VIGNOBLES DE SAINT-TROPEZ
SIREN (siège)
783 120 009
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Début d’activité
12/06/2019
Date de fin de la personne morale
28/10/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Vinification
Code APE
1102B - Vinification
Capital minimum
21360 EUR
Adresse du siège
111 RTE DES PLAGES 83990 SAINT-TROPEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SACONNE JEAN , PIERRE , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
SAINT TROPEZ
Nom, Prénom(s)
IZOARD FLORENCE
Nom d'usage
IZOARD-CEZANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Saint-Tropez
Nom, Prénom(s)
DE SAINT-SEINE RENAUD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puget-sur-Argens
Nom, Prénom(s)
ROCCHIA YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Ramatuelle
Nom, Prénom(s)
GIRODENGO CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Saint-Tropez
Nom, Prénom(s)
MARIA CELINE
Nom d'usage
REY
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Tropez
Nom, Prénom(s)
BERNARD JEREMY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Ramatuelle
Nom, Prénom(s)
BONNET DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Ramatuelle
Dénomination
SAS EC2P
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Grimaud
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/06/2019
Siret
78312000900023
Nom commercial
LA CAVE DE SAINT TROPEZ
Code APE
1102B - Vinification
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Vinification
Adresse
111 RTE DES PLAGES
83990 , SAINT-TROPEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7306
Date d'ajout
30/11/2009
Description
Modification du mode de gestion - Adoption d'un conseil d'administration à compter du 31/03/2009 : Partant : BONNET David, Philippe, Pierre, Administrateur Partant : GIBERT Alain Henri, Vice président administrateur Nouveau : BRUN André Sylvain Jean Baptiste, Administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MAXIMUM : 77 000 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).