Entreprise : LES RAPIDES BLEUS - SIREN 782 725 998
Identité
Dénomination
LES RAPIDES BLEUS
Sigle
SARB
SIREN (siège)
782 725 998
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1972
Début d’activité
01/04/1972
Date de fin de la personne morale
28/06/2071
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Transports routiers, services de transports publics de marchandises, Lô- cation de véhicules, autos de transports de marchandises, commission de transports, affrètement, groupement, entreposage de marchandises
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
112455 EUR
Adresse du siège
688 CHE DE LA MALGUE 13630 EYRAGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SERGE MICHEL HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Eyragues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1972
Siret
78272599800028
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports routiers, services de transports publics de marchandises, Lô- cation de véhicules, autos de transports de marchandises, commission de transports, affrètement, groupement, entreposage de marchandises
Adresse
688 CHE DE LA MALGUE
13630 , EYRAGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1102
Date d'ajout
06/04/2004
Description
DECLARE AVOIR ACQUIS PAR ACHAT ( A L'EXCEPTION DU DROIT AU BAIL ) LA BRANCHE D'ACTIVITE DE " TRANSPORTS ROUTIERS " DEPENDANT DU FONDS APPARTENANT A : MONSIEUR FRANCIS CASTELLI ( RCS TARASCON 736 970 914 - QUARTIER DE L'ARGELIER -13160- CHATEAURENARD) Date d'effet : 01/02/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1103
Date d'ajout
06/04/2004
Description
DECLARE AVOIR ACQUIS PAR ACHAT ( A L'EXCEPTION DU DROIT AU BAIL ) LA BRANCHE D'ACTIVITE DE " TRANSPORTS ROUTIERS " DEPENDANT DU FONDS APPARTENANT A LA SARL " TRANSPORTS CASTELLI " ( RCS TARASCON 312 869 548 - SIEGE SOCIAL : 13160 CHATEAURENARD - 50 CHEMIN DU MOULIN D'EYRAGUES ) Date d'effet : 01/02/2004
Numéro d'observation
705
Date d'ajout
26/03/1998
Description
ADJONCTION DE LA BRANCHE D'ACTIVITE SUIVANTE : TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES PAR SUITE DE L'ACHAT (A L'EXCLUSION DU DROIT AU BAIL) A LA SOCIETE TRANSPORTS PANTANO ( B 320 510 761) A COMPTER DU IER FEVRIER 1998
Numéro d'observation
2327
Date d'ajout
25/11/1994
Description
1/ APPROBATION DU PROJET DE FUSION AVEC LA SOCIETE LA SOCIETE : "TRANSPORTS S. MICHEL" (B 339 636 615) 2/ CAPITAL SOCIAL PORTE DE 275.000 à 425.000 FRANCS 3/ DEMISSION DE MME PAULETTE ERRERA DE SON POSTE D'ADMINISTRATEUR 4/ NOMINATION DE M. SERGE MICHEL & DE MME MARYSE MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR - 5/ DEMISSION DE MME RENEE MICHEL DE SON POSTE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (DEMEURE ADMINISTRATEUR) 6/ NOMINATION DE M. SERGE MICHEL EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A COMPTER DU 30.09.1994 (P.V. D'AGE ET CA DU 30.09.1994)
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
11/05/1983
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI N[81.1160 ET N[1162 DU 30 DECEMBRE 1981 - CESSION D'ACTIONS AUX TIERS SOUMISE A L'AGRE- MENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - P.V. D'AGO DU 26 JUIN 1982 A COMPTER DU 26/06/82
Numéro d'observation
54
Date d'ajout
24/02/1983
Description
PARTIE DU FONDS CONSISTANT EN UNE LICENCE DE CLASSE A DE MODELE 11 FAISANT PARTIE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET LOUEURS DE VEHICULES DU VAUCLUSE, DONNEE EN LOCATION-GERANCE POUR UNE DUREE DE UN AN RENOUVELABLE A LA S.A. TRANSPORTS FRAYSSE (RCS AUBENAS B 386 120 133) A COMPTER DU 01/01/83
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
22/02/1983
Description
RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE CONSISTANT EN UNE PARTIE DU FONDS ET CORRESPONDANT EN UNE LICENCE DE CLASSE A DE MODELE 11, FAISANT PARTIE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET LOUEURS DE VEHICULES DU VAUCLUSE, CONSENTIE A MME DUCELLIER NEE OUSTRIC ELISABETH A COMPTER DU 19/12/82
Numéro d'observation
88
Date d'ajout
01/03/1982
Description
PARTIE DU FONDS CONSISTANT EN UNE LICENCE DE CLASSE A DE MODELE 11 FAISANT PARTIE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET LOUEURS DE VAUCLUSE, DONNEE EN LOCATION-GERANCE, POUR UNE DUREE DE UN AN RENOUVELABLE A MME DUCELLIER NEE OUSTRIC ELISABETH (RCS CARCASSONNE A 303 416 457) A COMPTER DU 20/12/81
Numéro d'observation
89
Date d'ajout
01/03/1982
Description
PRISE EN LOCATION-GERANCE D'UNE PARTIE DU FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS SANS (RCS CASTRES B 716 120 233), CONSISTANT EN UNE LICENCE DE CLASSE A DE ZONE LONGUE MODELE 01, FAISANT PARTIE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS DU TARN, POUR UNE DUREE DE UN AN RE- NOUVELABLE A COMPTER DU 01/01/82
Numéro d'observation
67
Date d'ajout
22/06/1977
Description
PRISE EN LOCATION-GERANCE D'UNE PARTIE DU FONDS DE COMMERCE DE LO- CATIONS DE VEHICULES DE TRANSPORTS MODELE II - CLASSE A APPARTE- NANT A MONSIEUR PIERRE MESTRE, DEMEURANT A ALBI, ET CE POUR UNE DUREE D'UN AN RENOUVELABLE A COMPTER DU 15/03/77
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).