Entreprise : COOP BLE DE LA REGION DE FORCALQUIER - SIREN 782 397 145
Identité
Dénomination
COOP BLE DE LA REGION DE FORCALQUIER
SIREN (siège)
782 397 145
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2002
Début d’activité
18/03/1936
Date de fin de la personne morale
23/10/2035
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Organisme stockeur de céréales, oléagineux, protéagineux. L'extention de circonscription territoriale apporte à la coopérative une extention d'activité. Augmentation du tonnage de céréales récoltées étant donné l'extention des surfaces récoltées.
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Capital minimum
18000 EUR
Adresse du siège
11 A AV ST PROMASSE 04300 FORCALQUIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES CHALUS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALPHAND ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Niozelles
Nom, Prénom(s)
AUBERT CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
FORCALQUIER
Nom, Prénom(s)
ESMIOL FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
FORCALQUIER
Nom, Prénom(s)
FAYET GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
FORCALQUIER
Nom, Prénom(s)
FAYET LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Simiane-la-Rotonde
Nom, Prénom(s)
GIVAUDAN MICHEL
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
LURS
Nom, Prénom(s)
GRANET BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Revest-du-Bion
Nom, Prénom(s)
MACHARI LIONEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Forcalquier
Nom, Prénom(s)
MARTEL JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
FORCALQUIER
Nom, Prénom(s)
MASSE JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
LURS
Nom, Prénom(s)
MEYER GERARD
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
MANE
Nom, Prénom(s)
PLANTIN GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
ONGLES
Nom, Prénom(s)
RASPAIL CARINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
REVEST ST MARTIN
Nom, Prénom(s)
RICHARD RENAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Mane
Nom, Prénom(s)
RIVIAL GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
FORCALQUIER
Dénomination
AUSSEIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon 07
Dénomination
REVISION SUD EST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pelissanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/03/1936
Siret
78239714500015
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Organisme stockeur de céréales, oléagineux, protéagineux. L'extention de circonscription territoriale apporte à la coopérative une extention d'activité. Augmentation du tonnage de céréales récoltées étant donné l'extention des surfaces récoltées.
Adresse
11 A AV ST PROMASSE
04300 , FORCALQUIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES CHALUS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
691
Date d'ajout
06/03/2009
Description
Réduction de capital à compter du 19/12/2008 Ancien : 24633,6 EUR Nouveau : 23027,4 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2008 : Partant : AILHAUD MICHEL, Administrateur Nouveau : FAYET Laurent, Administrateur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).