Entreprise : SAINT PIE FRERES - SIREN 782 244 297
Identité
Dénomination
SAINT PIE FRERES
SIREN (siège)
782 244 297
Date d'immatriculation au RNE
29/07/2016
Début d’activité
21/06/1961
Date de fin de la personne morale
28/07/2050
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Gestion administration de propriété
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU BOURG 65380 AZEREIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LA ROCHE SOUVESTRE AMELIE , MARIE , CLAIRE , JACQUELINE
Nom d'usage
SAINT-PIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Castelnau-d'Estrétefonds
Nom, Prénom(s)
MARTENS ELISABETH , MARIE-JOSEE , LILIANE
Nom d'usage
SAINT-PIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Ventenac-en-Minervois
Nom, Prénom(s)
SAINT-PIE LUC , JEAN , PAUL , ELOI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Lys
Nom, Prénom(s)
SAINT-PIE MICHEL , HENRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Azereix
Nom, Prénom(s)
SAINT-PIE YOLANDE , MARIE , JOSEPHINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Asson
Nom, Prénom(s)
SAINT-PIE LOUIS , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1934
Commune de résidence
Nay
Nom, Prénom(s)
SAINT-PIE LYDIA , ANNIE
Nom d'usage
ESTREM-MONJOUSTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Castelnau d'Estretefonds
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/1961
Siret
78224429700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion, administration de propriété.
Autres Activités
Gestion, administration de propriété.
Adresse
6 RUE DU BOURG
65380 , AZEREIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/1961
Siret
78224429700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
MAISON BROUQUET
64800 , ASSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2414
Date d'ajout
29/03/2024
Description
Par jugement en date du 15/03/2024 le Tribunal judiciaire de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, a fixé provisoirement au 15/03/2024 la date de cessation des paiements et a désigné la SELARL EKIP' 3 rue Brauhauban 65000 TARBES en qualité de mandataire judiciaire.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).