Entreprise : SOC DES SERRES D ANGRESSE - SIREN 782 053 359
Identité
Dénomination
SOC DES SERRES D ANGRESSE
SIREN (siège)
782 053 359
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1987
Début d’activité
06/04/1987
Date de fin de la personne morale
28/05/2072
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation de domaines agricoles acquisition détention gestion d'immeubles par location ou autrement acquisition détention gestion de toutes valeurs mobilières
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
273081.92 EUR
Adresse du siège
LIEU DIT SAUBIOLLE 40150 ANGRESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALARY PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Eyraud
Nom, Prénom(s)
ALLEON JACQUES-OLIVIER , GERARD , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Agadir
Nom, Prénom(s)
ALLEON CHRISTOPHE , HUBERT , MARIE-ANTOINETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Soustons
Nom, Prénom(s)
ALLEON FLORENCE , FRANCOISE-MARIE
Nom d'usage
GAZEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Douala
Nom, Prénom(s)
D'AVEZAC DE CASTERA HENRI , MARIE , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Argelouse
Nom, Prénom(s)
LECLOUX GEORGES , PIERRE , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
PLANTE-LONGCHAMP SUZANNE
Nom d'usage
FAURE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1923
Commune de résidence
Benesse Maremne
Dénomination
ROSEDOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Vélines
Dénomination
POUDEPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Rivière Saas et Gourby
Dénomination
FAMILLE ALARY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Eyraud
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/04/1987
Siret
78205335900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de domaines agricoles acquisition détention gestion d'immeubles par location ou autrement acquisition détention gestion de toutes valeurs mobilières
Autres Activités
Exploitation de domaines agricoles acquisition détention gestion d'immeubles par location ou autrement acquisition détention gestion de toutes valeurs mobilières, Reproduction de plantes,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LIEU DIT SAUBIOLLE
40150 , ANGRESSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 791 300.00 FRF nouveau montant : 273 081.92 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).