Entreprise : COOP AGRIC REGIONALE GUIMPS BARBEZIEUX - SIREN 781 211 438
Identité
(Entreprise radiée le 20/08/2024)
Dénomination
COOP AGRIC REGIONALE GUIMPS BARBEZIEUX
SIREN (siège)
781 211 438
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1992
Date de fin de la personne morale
08/11/2037
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
134621.63 EUR
Adresse du siège
16300 GUIMPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAVERLHAC HENRI , MARIE , GABRIEL , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1922
Commune de résidence
Guimps
Nom, Prénom(s)
JAULIN MICHEL , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Baignes-Sainte-Radegonde
Nom, Prénom(s)
MAGNE JEAN , ANTOINE , FERDINAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1925
Commune de résidence
Lamérac
Nom, Prénom(s)
BELLOTEAU JEAN , LOUIS , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1935
Commune de résidence
Barret
Nom, Prénom(s)
DELANNOY BRUNO , PAUL , ARMAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Saint-Maigrin
Nom, Prénom(s)
COUILLAUD PIERRE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Guimps
Nom, Prénom(s)
GABORIT BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Lagarde-sur-le-Né
Nom, Prénom(s)
LAINE PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Guimps
Nom, Prénom(s)
CONDEMINE PHILIPPE , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Brossac
Nom, Prénom(s)
RAVAIL PIERRE , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Guimps
Nom, Prénom(s)
RAUTURIER DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Montchaude
Nom, Prénom(s)
CHARRIER ANDRE , CLOVIS , CLEMENT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Nom, Prénom(s)
GUERINEAU GILLES , ANDRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Nom, Prénom(s)
COSSON GILLES , GASTON , LEONIDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1935
Commune de résidence
Guimps
Nom, Prénom(s)
LERISSON DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Reignac
Dénomination
FEDERATION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES AQUITAINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/1957
Siret
78121143800010
Origine du fonds
Création
Activité principale
Production,stockage, conservation,transformation,vente de céréales et autres produits agricoles.
Adresse
16300 , GUIMPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10233
Date d'ajout
05/07/2024
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SYNTONIE RCS SAINTES 301212858 dans le cadre d'une fusion 09/12/1993
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/11/1992
Description
Historique des observations depuis le 09/11/1992 : . Immatriculation d'une Société civile agricole créée avant 1978 et non encore inscrite au RCS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).