Entreprise : LEXGROUP GRENOBLE - SIREN 779 553 551
Identité
Dénomination
LEXGROUP GRENOBLE
SIREN (siège)
779 553 551
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1987
Début d’activité
30/06/1969
Date de fin de la personne morale
27/09/2049
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Etudes de notaires.
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
73280 EUR
Adresse du siège
7 RUE VICAT 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HULIN ARNAUD , EDDIE , JEAN-MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
RICOTE NICANOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Valence
Dénomination
RM CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/1969
Siret
77955355100028
Nom commercial
LEXGROUP
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etudes de notaires
Adresse
7 RUE VICAT
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F10/010184
Date d'ajout
04/08/2010
Description
Changement de dénomination sociale à compter du 30.06.2010 Ancienne dénomination : Yves SERPINET, Bruno MINEO, Fabrice RICHY et Alexandre DIEU, notaires membres d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/004982
Date d'ajout
25/04/2008
Description
Changement de dénomination sociale à compter du 21.08.2007 Ancienne dénomination : Christian FELIX, Yves SERPINET, Bruno MINEO, Fabrice RICHY et Alexandre DIEU, notaires membres d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial.
Numéro d'observation
F07/000292
Date d'ajout
15/01/2007
Description
-Ancienne dénomination : Christian FELIX, Yves SERPINET, Bruno MINEO, Hugues BONNEMAINS, notaires membres d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial.
Numéro d'observation
F04/009614
Date d'ajout
08/09/2004
Description
- Ancienne dénomination : CHRISTIAN FELIX YVES SERPINET BRUNO MINEO GILLES BOURET et HUGUES BONNEMAINS NOTAIRES MEMBRES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL
Numéro d'observation
F04/006259
Date d'ajout
11/06/2004
Description
-Ancienne dénomination : CHRISTIAN FELIX YVES SERPINET GEORGES MICHELLAND BRUNO MINEO GILLES BOURET et HUGUES BONNEMAINS NOTAIRES MEMBRES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL
Numéro d'observation
F03/002659
Date d'ajout
10/03/2003
Description
-Changement de dénomination sociale à compter du 15.01.2003 : Ancienne dénomination : CHRISTIAN FELIX YVES ERPINET GEORGES MICHELLAND BRUNO MINE ET GILLES BOURET notaires associés membres d'une société civile professionnelle titulaire.
Numéro d'observation
F02/003064
Date d'ajout
13/03/2002
Description
-Ancienne dénomination : MICHEL BONJEAN CHRISTIAN FELIX YVES SERPINET GEORGES MICHELLAND BRUNO MINEO ET GILLES BOURET NOTAIRES ASSOCIES MEMBRES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/01/1989
Description
ANCIENNES DENOMINATIONS : - MAURICE PILOZ et MICHEL BONJEAN - MAURICE PILOZ MICHEL BONJEAN CHRISTIAN FELIX -MAURICE PILOZ MICHEL BONJEAN CHRISTIAN FELIX ET YVES SERPINET -MAURICE PILOZ MICHEL BONJEAN CHRISTIAN FELIX YVES SERPINET GEORGES MICHELLAND -MICHEL BONJEAN CHRISTIAN FELIX YVES SERPINET fin rubrique GEORGES MICHELLAND NOTAIRES MEMBRES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL -MICHEL BONJEAN CHRISTIAN FELIX YVES SERPINET GEORGES MICHELLAND ET BRUNO MINEO NOTAIRES MEMBRES D'UNE STE CIVILE PROFESSION NELLE TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL -MISE EN HARMONIE DES STATUTS avec la loi du 13.03.1987 n° 87.172
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT : 25/09/1987 JOURNAL OFFICIEL DU 08/06/1969
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).