Entreprise : CUMA DU FRAISSE - SIREN 778 022 582
Identité
Dénomination
CUMA DU FRAISSE
SIREN (siège)
778 022 582
Date d'immatriculation au RNE
10/05/2002
Début d’activité
03/03/1967
Date de fin de la personne morale
09/05/2058
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 23120 VALLIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEFOND NICOLAS
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Vallière
Nom, Prénom(s)
CLAMONT PHILIPPE
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Banize
Nom, Prénom(s)
COMBAUDON FRANCK
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Saint-Yrieix-la-Montagne
Nom, Prénom(s)
COUEGNAS CEDRIC
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Vallière
Nom, Prénom(s)
CROUTEIX YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Vallière
Nom, Prénom(s)
DEBENATH CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Vallière
Nom, Prénom(s)
JEANDEAUX EMMANUEL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Saint-Marc-à-Frongier
Nom, Prénom(s)
TOUNY LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Saint-Michel-de-Veisse
Nom, Prénom(s)
TOURNIER JACQUES
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Vallière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/03/1967
Siret
77802258200010
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
MAIRIE
23120 , VALLIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1238
Date d'ajout
13/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/06/2012 : Partant : CROUTEIX Frederique, Trésorier Nouveau : COUEGNAS cedric, Administrateur- vice président Nouveau : BOUNAUD cyril, Administrateur- trésorier adjoint Nouveau : TOURNIER jacques, Administrateur- secrétaire Nouveau : TOURNADRE daniel, Administrateur secrétaire adjoint Nouveau : COMBAUDON franck, Administrateur Nouveau : CLAMONT philippe, Administrateur Nouveau : PENACHE roland, Administrateur nouveau : TOUNY Lanrent administrateur -trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
495
Date d'ajout
04/04/2005
Description
ANCIEN TRESORIER : MR PENACHE ROLAND NOUVEAU TRESORIER : MME CROUTEIX FREDERIQUE Date d'effet : 25/02/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).