Entreprise : GAEC LE CHAMPENOIS - SIREN 776 576 076
Identité
Dénomination
GAEC LE CHAMPENOIS
SIREN (siège)
776 576 076
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1999
Début d’activité
27/05/1966
Date de fin de la personne morale
23/03/2039
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Travail en commun/exploitation de biens agricoles apportés ou pris à bail par les associés
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
500 RUE DU LAVOIR 74270 FRANGY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMPAGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCLOS GILLES , ROGER , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Clermont
Nom, Prénom(s)
DUCLOS FLORENT , YVES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Frangy
Nom, Prénom(s)
DUCLOS ANTONIN , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1991
Commune de résidence
Clermont
Nom, Prénom(s)
DUCLOS SAMUEL , CLAUDE , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Frangy
Nom, Prénom(s)
DUCLOS JEAN-LUC , HENRI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Frangy
Nom, Prénom(s)
DUCLOS REMI , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1991
Commune de résidence
Frangy
Nom, Prénom(s)
PERRIN CHRISTELLE , JEANNE , SIMONE
Nom d'usage
DUCLOS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Frangy
Nom, Prénom(s)
QUIBLIER SAMUEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2000
Commune de résidence
Frangy
Nom, Prénom(s)
VOISIN ISABELLE , MARIE , SYLVIE
Nom d'usage
DUCLOS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Clermont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/1966
Siret
77657607600017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Travail en commun/exploitation de biens agricoles apportés ou pris à bail par les associés
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
500 RUE DU LAVOIR
74270 , FRANGY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMPAGNE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3824
Date d'ajout
14/05/2007
Description
modification du capital social ancien capital : 60 300.00 euros (variable) nouveau capital social : 80.835,00 euros (variable) avec capital social minimum : 60.600,00 euros à compter du 01.02.2007 Date d'effet : 01/02/2007
Numéro d'observation
4139
Date d'ajout
15/09/2003
Description
réduction du capital social pour le porter de 11 799.55 euros a 11 610 euros par arrondissement de la valeur nominale de la part a l'euro inférieur près ; d'agréer Monsieur Gérard VICTOR en qualité de nouvel associé du GAEC ; de fixer la valeur vénale des parts à 57 euros chacune ; d'augmenter le capital social d'un montant de 48 690 euros par apport de biens mobiliers effectué par Gérard VICTOR et incorporation des comptes-courants des autres associes et de créer en contrepartie de cet apport 3 246 parts nouvelles de 15 euros chacune avec inscription en prime d'emission d'une somme de 136 332 euros correspondant à la différence entre la valeur nominale et la valeur vénale des parts ainsi créées ; de la mise à disposition au GAEC des terres et bâtiments agricoles dont Gérard VICTOR est propriétaire Date d'effet : 01/06/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT MINIMUM 60.600,00 euros
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 77 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 11 799.55 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).