Entreprise : DIDIER BUCHHEIT ET DORIS MARCARIAN-HULIN - SIREN 776 245 136
Identité
Dénomination
DIDIER BUCHHEIT ET DORIS MARCARIAN-HULIN
SIREN (siège)
776 245 136
Date d'immatriculation au RNE
26/08/1987
Début d’activité
08/08/1969
Date de fin de la personne morale
25/08/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de notaires
Activités principales de l’objet social
L'EXERCICE EN COMMUN PAR SES MEMBRES DE LA PROFESSION DE NOTAIRE, ELLE PEUT ACQUERIR OU PRENDRE A BAIL TOUS IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS, NECESSAI- RES A L'EXERCICE PAR SES MEMBRES DE LEURS FONCTIONS DE NOTAIRES ASSOCIES OU DEVANT SERVIR NOTAMMENT AU LOGEMENT DE CEUX CI OU DU PERSONNEL DE LA STE. ELLE PEUT GENERALEMENT ACCOMPLIR TOUTES OPERATIONS CONCOURANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL SANS PORTER ATTEINTE AU CARACTERE CIVIL PROFESSIONNEL DE CELUI-CI.
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
50490 EUR
Adresse du siège
125 ALL DES ONDINES 07500 GUILHERAND-GRANGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUCHHEIT DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
MARCARIAN DORIS
Nom d'usage
MARCARIAN-HULIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Guilherand-Granges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/08/1969
Siret
77624513600036
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
NOTAIRES.
Adresse
125 ALL DES ONDINES
07500 , GUILHERAND-GRANGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
77624513600010
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
35 RUE PASTEUR
07500 , GUILHERAND-GRANGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F00/000463
Date d'ajout
28/03/2000
Description
SUIVANT ACTES RECUS PAR MAITRE DE CHALENDAR, NOTAIRE A SAINT PERAY (07), LES 22 JUIN 1999 ET 02 MARS 2000, LA DENOMINATION -"JEAN LOUIS PONSON BRUNO MINEO NOTAIRES ASSOCIES"- EST DEVENUE -"DIDIER BUCHHEIT - DORIS MARCARIAN- HULIN, NOTAIRES ASSOCIES"- DE PLUS MR BUCHHEIT DIDIER DT A VALENCE (26) ET MME DORIS MARCARIAN-HULIN DT A GUILHERAND-GRANGES (07) ONT ETE NOMMES GE- RANTS EN REMPLACEMENT DE MR PONSON JEAN-LOUIS ET DE MR MINEO BRUNO DEMIS- SIONNAIRES, A COMPTER DU 02.03.2000. PUBLICATION : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 18.03.2000.
Numéro d'observation
F96/001385
Date d'ajout
11/10/1996
Description
SUIVANT A.G.E. DU 02.10.96, LA DENOMINATION -"JEAN-LOUIS PONSON JEAN DORON ET BRUNO MINEO NOTAIRES ASSOCIES"- EST DEVENUE -"JEAN-LOUIS PONSON ET BRUNO MINEO NOTAIRES ASSOCIES"- SUITE AU RETRAIT DE MR DORON JEAN, A COMPTER DU 20.07.96. PUBLICATION : JOURNAL OFFICIEL DU 20.07.96.
Numéro d'observation
F96/000223
Date d'ajout
07/02/1996
Description
SUIVANT A.G.E. DU 28.09.95, MR MINEO BRUNO DT A GUILHERAND-GRANGES (07) A ETE NOMME GERANT, EN REMPLACEMENT DE MR LARRICQ GABRIEL DEMISSIONNAIRE, DE PLUS LA DENOMINATION -"JEAN-LOUIS PONSON JEAN DORON ET GABRIEL LARRICQ NO- TAIRES ASSOCIES-" EST DEVENUE -"JEAN-LOUIS PONSON JEAN DORON ET BRUNO MINEO NOTAIRES ASSOCIES"- A COMPTER DE CE JOUR.
Numéro d'observation
F92/001865
Date d'ajout
31/12/1992
Description
SUIVANT P.V. DE PRESTATION DE SERMENT, MR LARRICQ GABRIEL DT A GRANGES LES VALENCE (07) A ETE NOMME GERANT, DE PLUS LA DENOMINATION -"JEAN LOUIS PON- SON JEAN DORON NOTAIRES ASSOCIES EST DEVENUE -"JEAN-LOUIS PONSON JEAN DORON ET GABRIEL LARRICQ NOTAIRES ASSOCIES, A COMPTER DE CE JOUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).