Entreprise : LES VIGNERONS DE PUIMISSON - SIREN 776 071 599
Identité
(Entreprise radiée le 24/08/2023)
Dénomination
LES VIGNERONS DE PUIMISSON
SIREN (siège)
776 071 599
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Date de fin de la personne morale
30/10/2046
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
79300 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES PINS 34480 PUIMISSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIALS PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Thezan-les-Béziers
Nom, Prénom(s)
BOILLAT PHILIPPE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Puissalicon
Nom, Prénom(s)
MIALHE XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Puimisson
Nom, Prénom(s)
CABOT ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Pailhès
Nom, Prénom(s)
TOUZET FLORENCE
Nom d'usage
BARTHES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Puimisson
Nom, Prénom(s)
LAUX JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Cazouls-les-Béziers
Nom, Prénom(s)
CARQUET JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Pailhès
Nom, Prénom(s)
HOUVERT JEAN-CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
BAGNATI PATRICE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Puimisson
Nom, Prénom(s)
BORG LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
MAGALAS
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET JEAN-FRANCOIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Saint-Geniès-de-Fontedit
Nom, Prénom(s)
MONTANES JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Thezan-les-Béziers
Nom, Prénom(s)
BOILLAT-RAMI BENJAMIN , PHI-KHANH , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1994
Commune de résidence
Puissalicon
Dénomination
SOFRACO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1946
Siret
77607159900018
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vinification
Adresse
4 RUE 4 rue des Pins
34480 , Magalas - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Puimisson
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9679
Date d'ajout
24/08/2023
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ALMA CERSIUS, Béziers : 775991219 dans le cadre d'une fusion avec effet au 12/05/2023. Effet comptable et fiscal au 01/08/2022
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).