Entreprise : COOP VINIFICATION COTEAUX DE CAPIMONT - SIREN 776 002 917
Identité
(Entreprise radiée le 06/08/2024)
Dénomination
COOP VINIFICATION COTEAUX DE CAPIMONT
SIREN (siège)
776 002 917
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Date de fin de la personne morale
30/10/2088
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
80256.48 EUR
Adresse du siège
11 AV DES TREIZE VENTS 34600 HEREPIAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTE PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Villemagne-l'Argentière
Nom, Prénom(s)
LALANNE BRICE , BENOIT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Narbonne
Nom, Prénom(s)
CAUMETTE OLIVIER , PIERRE , ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Hérépian
Nom, Prénom(s)
CARRIERE JEROME , ANTOINE , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Taussac-la-Billière
Nom, Prénom(s)
MAS EMERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Taussac-la-Billière
Nom, Prénom(s)
CROS JACQUES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Les Aires
Nom, Prénom(s)
POUJOL JEAN-MARC
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Taussac-la-Billière
Nom, Prénom(s)
CROS JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Mons
Nom, Prénom(s)
PAILHES ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Le Poujol-sur-Orb
Nom, Prénom(s)
CROS CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Bédarieux
Nom, Prénom(s)
ROQUES BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Villemagne-l'Argentière
Nom, Prénom(s)
AZAIS MAXIME
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Les Aires
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Puteaux Cedex
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puteaux Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/01/1939
Siret
77600291700016
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vinification des récoltes livrées par les associés coopérateurs et vente de vins
Adresse
11 AV DES TREIZE VENTS
34600 , HEREPIAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11438
Date d'ajout
06/08/2024
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ALMA CERSIUS, Béziers : 775991219 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/07/2024.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).