Entreprise : SARL DES VERGERS GEORGES RIOU - SIREN 775 929 490
Identité
Dénomination
SARL DES VERGERS GEORGES RIOU
SIREN (siège)
775 929 490
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1998
Début d’activité
30/12/1997
Date de fin de la personne morale
14/10/2073
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/1999
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exploitation et commerce de produits agricoles.
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
500059 EUR
Adresse du siège
CHATEAU PEROUSE 30800 ST GILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHIEU JEROME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
RIOU JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Saint-Gilles
Nom, Prénom(s)
RIOU PIERRE-MARIE , CAMILLE , GEORGES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Générac
Nom, Prénom(s)
RIOU PHILIPPE , GEORGES , ADRIEN , PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Saint-Gilles
Dénomination
ESPACE AUDIT J.P. RAMADIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1997
Siret
77592949000016
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation et commerce de produits agricoles.
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
3307 CHATEAU PEROUSE
30800 , ST GILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS PEROUSE CHATEAU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/027967
Date d'ajout
18/08/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 18/08/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/014688
Date d'ajout
31/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 31/07/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître JULIEN Pierre 3 boulevard Amiral Courbet BP 10001 30006 Nîmes CEDEX 4
Numéro d'observation
F18/019243
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 12/12/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître JULIEN Pierre 3 boulevard Amiral Courbet BP 10001 30006 Nîmes CEDEX 4. Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître BLANC Jean-François 5 rue des Salins 34070 Montpellier mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/06/2017
Numéro d'observation
F14/013503
Date d'ajout
30/10/2014
Description
Modification des commissaires aux comptes : à compter du 20.06.2014 GRAFMEYER Pierre nom d'usage : GRAFMEYER Pierre n'est plus commissaire aux comptes titulaire REY Jean-Pascal nom d'usage : REY Jean-Pascal n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société à responsabilité limitée ESPACE AUDIT J.P. RAMADIER devient commissaire aux comptes titulaire MATHIEU Jérôme nom d'usage : MATHIEU Jérôme devient commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).