Entreprise : SCA LES COTEAUX DE FOURNES - SIREN 775 871 601
Identité
(Entreprise radiée le 09/07/2018)
Dénomination
SCA LES COTEAUX DE FOURNES
SIREN (siège)
775 871 601
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2002
Date de fin de la personne morale
10/10/2055
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
44416 EUR
Adresse du siège
IMM DE LA CAVE COOPERATIVE 30210 FOURNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAZIOLI GAYLORD , LUDOVIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Fournès
Nom, Prénom(s)
PASCAL VIVIANE , ANDREE , LEA
Nom d'usage
AUTARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Fournès
Nom, Prénom(s)
SAUNIER LUDIVINE , EVELYNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Fournès
Nom, Prénom(s)
MIRAMANT CHRISTIAN , JEAN , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Saint-Hilaire-d'Ozilhan
Nom, Prénom(s)
FABRE DANIELE , LEONCIE , GERMAINE
Nom d'usage
PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Fournès
Nom, Prénom(s)
MATHIEU JEROME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
BOUDINAUD CHRISTOPHE , ERIC , LOUIS , MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Fournès
Nom, Prénom(s)
LACROIX SEBASTIEN , NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Fournès
Nom, Prénom(s)
DUSSARGUES PIERRE , FELIX , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Fournès
Nom, Prénom(s)
DUSSARGUES YANNICK , LUC , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Fournès
Nom, Prénom(s)
ANTHEAUME JOSSELIN , ABEL , ANDRE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Fournès
Dénomination
SARL ESPACE AUDIT JP RAMADIER (RAMADIER JEAN PAUL)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/08/1955
Siret
77587160100016
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vinification des récoltes livrées par les associés coopérateurs et vente de vins.
Adresse
30210 , Fournès - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Immeuble de la Cave Coopérative
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/003724
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Modification des commissaires aux comptes : à compter du 21.07.2016 RAMADIER Jean Paul nom d'usage : RAMADIER Jean n'est plus commissaire aux comptes suppléant MATHIEU Jérôme nom d'usage : MATHIEU Jérôme devient commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/016571
Date d'ajout
15/12/2015
Description
A compter du 09.06.2015 : Modification relative aux dirigeants : OBADIA Philippe nom d'usage : OBADIA Philippe devient président BOUDINAUD Christophe Eric Louis Marie nom d'usage : BOUDINAUD Christophe n'est plus président BOUDINAUD Christophe Eric Louis Marie nom d'usage : BOUDINAUD Christophe devient vice-président DUSSARGUES Yannick Luc Nicolas nom d'usage : DUSSARGUES Yannick devient administrateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).