Entreprise : SICA ELECTR DEP EURE & LOIR - YVELINES - SIREN 775 707 326
Identité
Dénomination
SICA ELECTR DEP EURE & LOIR - YVELINES
Sigle
SICAE-ELY
SIREN (siège)
775 707 326
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2002
Début d’activité
27/12/1921
Date de fin de la personne morale
24/10/2049
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
CONCESSIONNAIRE DE SERVICE PUBLIC POUR LA DISTRIBUTION DE L ENERGIE ELECTRIQUE DISTRIBUTION PUBLIQUE D ENERGIE MOYENNE ET BASSE TENSION
Code APE
3513Z - Distribution d'électricité
Capital social
32676 EUR
Adresse du siège
33 RUE DE LA GARE 78910 TACOIGNIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARJOT THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Dannemarie
Nom, Prénom(s)
BEAUQUESNE LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Gressey
Nom, Prénom(s)
BRUNET DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Boutigny-Prouais
Nom, Prénom(s)
DEBAL YVES-JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DUVAL GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Havelu
Nom, Prénom(s)
EGASSE JEAN , MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
La Chapelle-Forainvilliers
Nom, Prénom(s)
HAINCOURT JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Bazainville
Nom, Prénom(s)
JEAN PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Villette
Nom, Prénom(s)
MANSAT JEAN , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Tacoignières
Nom, Prénom(s)
MARTIN PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Prunay-le-Temple
Nom, Prénom(s)
TAUPIN FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Croisilles
Nom, Prénom(s)
TAVERNIER PASCAL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Richebourg
Nom, Prénom(s)
TETART JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Gressey
Nom, Prénom(s)
VERLET DAMIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Fourqueux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/12/1921
Siret
77570732600028
Nom commercial
SICAE - ELY
Code APE
3513Z - Distribution d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
CONCESSIONNAIRE DE SERVICE PUBLIC POUR LA DISTRIBUTION DE L ENERGIE ELECTRIQUE DISTRIBUTION PUBLIQUE D ENERGIE MOYENNE ET BASSE TENSION
Autres Activités
CONCESSIONNAIRE DE SERVICE PUBLIC POUR LA DISTRIBUTION DE L ENERGIE ELECTRIQUE DISTRIBUTION PUBLIQUE D ENERGIE MOYENNE ET BASSE TENSION
Adresse
33 RUE DE LA GARE
78910 , TACOIGNIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
54301
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 9 Cours Joncheret 78112 FOURQUEUX, Nouvelle adresse: 9 Cours Joncheret FOURQUEUX 78112 ST GERMAIN EN LAYE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8633
Date d'ajout
25/10/2002
Description
LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE EST UNE SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).