Entreprise : SA LA PROVINCIALE - SIREN 775 613 748
Identité
Dénomination
SA LA PROVINCIALE
SIREN (siège)
775 613 748
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Date de fin de la personne morale
06/06/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
800357.34 EUR
Adresse du siège
LD LA PIROTERIE 53220 PONTMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENANCE REMI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Nom, Prénom(s)
FAUCON RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Nom, Prénom(s)
HERMENIER PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Nom, Prénom(s)
SPIERS LUDOVIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Nom, Prénom(s)
VERHAEGHE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination
STE COOP. AGRICOLE & AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL
Qualité
Administrateur
Dénomination
"SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/08/1987
Siret
77561374800034
Code APE
512A
Origine du fonds
Création
Activité principale
COMMERCE DE TOUS PRODUITS AGRICOLES - ALIMENTS DU BETAIL - TOUTES OPERATIONS DE STOCKAGE ET PRESTATIONS LOGISTIQUES Y ATTACHEES
Adresse
LD LA PIROTERIE
53220 , PONTMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1392
Date d'ajout
31/12/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration - FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE "AGRALCO" PAR LA SOCIETE "AGRIAL" SOCIETE ADMINISTRATRICE - NOUVEAU : S.C.A. "SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL" SIEGE SOCIAL : 4 RUE DES ROQUEMONTS 14000 CAEN - RCS CAEN 428 611 719 REPRESENTEE PAR MR LEPOURRY (JEAN) Date d'effet : 21/06/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1391
Date d'ajout
31/12/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration - CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANT : MR GANDON (HENRI) ET DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR NOUVEAU : MR HERMENIER (PIERRE) - DEJA ADMINISTRATEUR Date d'effet : 23/04/2001
Numéro d'observation
642
Date d'ajout
30/08/1999
Description
Augmentation du capital - ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 250.000 FRS - NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 5.250.000 FRS Date d'effet : 14/06/1999
Numéro d'observation
627
Date d'ajout
16/04/1999
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE A BRECEY (50370) 17 RUE DES ECOLES (BUREAU) A COMPTER DU 01.09.98
Numéro d'observation
194
Date d'ajout
08/03/1999
Description
Adjonction d'activité - TOUTES OPERATIONS DE STOCKAGE ET PRESTATIONS LOGISTIQUES Y ATTACHEES A COMPTER DU 07/12/1998
Numéro d'observation
626
Date d'ajout
12/08/1994
Description
Transformation de la société COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) EN SOCIETE ANONYME (S.A.) - A COMPTER DU 20/12/1993 - ANCIENNE DENOMINATION : " SICA LA PROVINCIALE " - NOUVELLE DENOMINATION : " SA LA PROVINCIALE " -- CAPITAL SOCIAL FIXE A LA SOMME DE : 250.000 FRS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE - N0 SIRET : 775 613 748 00034 - CODE APE : 512A LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 800 357.34 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).