Entreprise : CAVE COOPERATIVE - SIREN 775 589 435
Identité
Dénomination
CAVE COOPERATIVE
SIREN (siège)
775 589 435
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1984
Date de fin de la personne morale
30/12/2048
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
994537.75 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE L EGALITE 34420 PORTIRAGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALRIC LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1931
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
FORTANIER ODON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1921
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
FORTANIER JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1916
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
BOUSCARAS ERICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
ISSERTE ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
ALVADO CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
BASTOUL GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
GASTOU FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
CAZAUD ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
PANO GERARD
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
HARTMEYER MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
VAYRETTE SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Nom, Prénom(s)
ROUCAYROL GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1925
Commune de résidence
VILLENEUVE LES BEZIERS
Dénomination
SARL CONSULTANTS AGRICOLES ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BEZIERS CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/07/1949
Siret
77558943500012
Code APE
159G
Origine du fonds
Création
Activité principale
COOPERATIVE A POUR OBJET LA VINIFICATION DES EXPLOITATIONS DES ASSOCIES COOPERATEURS LE LOGEMENT LA CONSERVATION ET LA VENTE DES VINS OU JUS DE RAISINS
Adresse
3 RUE
34420 , VILLENEUVE LES BEZIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORTIRAGNES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
77558943500020
Code APE
159G
Adresse
56 RUE DE LA REPUBLIQUE
42700 , FIRMINY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 523 740.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 994 537.75 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).