Entreprise : CONFRERIE DES VIGNERONS OISLY THESEE - SIREN 775 399 983
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/2020)
Dénomination
CONFRERIE DES VIGNERONS OISLY THESEE
Sigle
CVOT
SIREN (siège)
775 399 983
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Date de fin de la personne morale
30/10/2061
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
302760.7 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 41700 OISLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARBONNIER JEAN , MARY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Saint-Romain-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
MIGNOT JEAN-MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Bellevigne-en-Layon
Nom, Prénom(s)
CHARBONNIER BAPTISTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Saint-Romain-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
GRENOUILLEAU STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Cholet
Nom, Prénom(s)
POTIN PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Thésée
Dénomination
SOREX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGIER & FILS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pouille
Dénomination
COURTAULT - TARDIEUX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Thésée
Dénomination
CHARBONNIER-DAVID
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Romain-sur-Cher
Dénomination
PRIEUR JACQUES ET NICOLAS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE DELAUNAY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Contres
Dénomination
SOCIETE ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Hilaire Saint-Florent
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1962
Siret
77539998300011
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Collecte, sélection, opérations de production, vinification, conservation, conditionnement, vente, opérations de publicité et de commercialisation de raisins, vins et moûts
Adresse
le Bourg
41700 , Oisly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3386
Date d'ajout
17/06/2020
Description
Radiation du RCS le 17/06/2020 avec effet au 17/02/2020 Fusion absorption par la société coopérative agricole LES CAVES DE LA LOIRE (RCS Angers 775 609 787)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Nom de firme : FRIENZ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Capital variable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).