Entreprise : ETABLISSEMENTS MATOU - SIREN 767 500 184
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2008)
Dénomination
ETABLISSEMENTS MATOU
SIREN (siège)
767 500 184
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1967
Date de fin de la personne morale
09/03/2017
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
4 IMP AUGUSTE RENOIR 87000 LIMOGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1154
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATOU NICOLE
Nom d'usage
GRAULIERE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
MATOU EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1916
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
CHAPUS MICHELINE
Nom d'usage
MATOU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1920
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
MARTY ERICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/02/1967
Siret
76750018400019
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation d'une industrie d'imprimerie,lithographie céramique
Adresse
4 IMP 4 impasse Auguste Renoir
87000 , Limoges - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1154
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5178
Date d'ajout
21/10/2008
Description
Radiation du RCS le 21/10/2008 avec effet au 12/05/2004 SUPPRESSION DU FONDS SUITE A L'HOMOLOGATION DU PLAN DE CESSION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4796
Date d'ajout
01/10/2008
Description
JUGEMENT / 24 SEPTEMBRE 2008 / CLOTURE POUR EXECUTION DU PLAN DE CESSION
Numéro d'observation
2394
Date d'ajout
13/05/2005
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT / 11 MAI 2005 / CONSTATE QUE LE COMMISSAIRE AU PLAN ET LE MANDAT AD'HOC SERONT POURSUIVIS PAR MAITRE GLADEL VINCENT SUITE AU RETRAIT DE MAITRE GLADEL JEAN FRANCOIS Date d'effet : 11/05/2005
Numéro d'observation
2303
Date d'ajout
17/05/2004
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12/05/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE LA SOCIETE A. LANDGRAF DONT LE SIEGE SOCIAL EST RUE TOUT VENT 58 BP 36 B 6041 GOSSELIES ( BELGIQUE ) A NOMME MES GLADEL JEAN FRANCOIS ET VINCENT GLADEL COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 12/05/2004 Date d'effet : 12/05/2004
Numéro d'observation
1310
Date d'ajout
16/03/2004
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 10/03/2004, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 12 MAI 2004 A COMPTER DU 10/03/2004 Date d'effet : 10/03/2004
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
20/01/2004
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/01/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR JOUANNAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS: Maitre PH.URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL 87000 LIMOGES ADMINISTRATEURS : ME GLADEL JEAN FRANCOIS ET ME GLADEL VINCENT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 67 BOULEVARD GAMBETTA 87000 LIMOGES AVEC MISSION D'ASSISTANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 31/12/2003 A COMPTER DU 14/01/2004 Date d'effet : 14/01/2004
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
06/01/2004
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2003 Date d'effet : 31/12/2003
Numéro d'observation
2904
Date d'ajout
24/07/2001
Description
(Divers) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ET CONVERSION EN EUROS ANCIEN CAPITAL : 300 000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL : 150 000 EUROS Date d'effet : 29/06/2001
Numéro d'observation
3545
Date d'ajout
16/09/1994
Description
(Divers) DEMISSION DE MR BLANCHON ALBERT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 30.06.1994 NOMINATION DE MME MATOU NEE CHAPUS MICHELINE (ANCIENNE DIRECTEUR GENERAL) EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 30.06.1994 NOMINATION DE MR MARTY ERICK EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR PEGEON BERNARD A CPTER DU 30.06.1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 16/01/2004 AUTORISONS LA SOCIETE A OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR LES LIVRES DE LA BANQUE TARNEAUD ET, POUR PERMETTRE LE FINANCEMENT DE LA POURSUITE D'ACTIVITE, A SOLLICITER DE CET ETABLISSEMENT BANCAIRE UNE LIGNE D'ESCOMPTE DE 250.000,00 EUROS AVEC RETENUE DE GARANTIE DE 10% PLAFONNEE A 10% DE L'ENCOURS ET UNE DAILLY DE 100.000,00 EUROS AVEC RETENUE DE GARANTIE DE 10% PLAFONNEE A 20% DE L'ENCOURS, BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L-621-32 III DU CODE DE COMMERCE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).