Entreprise : COMPTOR COMPTABILITE ET ORGANISATION - SIREN 758 500 169
Identité
Dénomination
COMPTOR COMPTABILITE ET ORGANISATION
Sigle
COMPTOR
SIREN (siège)
758 500 169
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1958
Date de fin de la personne morale
16/02/2057
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs
Adresse du siège
44 RUE FRANCOIS CHENIEUX 87000 LIMOGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAILLER DENIS , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
AIXE SUR VIENNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1958
Siret
75850016900019
Code APE
5911
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE DE MATERIEL DE COMPTABILITE MACHINES APPAREILS MEUBLES FOURNITURES DE BUREAU MATERIEL D'ORGANISATION AINSI QUE L'EXPLOITATION D'UN ATELIER DE REPARATION DE MACHINES DE BUREAU
Adresse
44 RUE FRANCOIS CHENIEUX
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2900
Date d'ajout
20/07/1994
Description
Radiation du RCS le 20/07/1994 avec effet au 24/03/1993 SUPPRESSION DU FONDS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2880
Date d'ajout
20/07/1994
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 13.7.94 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
1312
Date d'ajout
30/03/1993
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 24.3.93 REDRESSEMENT JUDICIAIRE ( PROCEDURE SIMPLIFIEE ) DATE CESSATION PAIEMENTS : 22.3.93 REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE LIMOGES
Numéro d'observation
1313
Date d'ajout
30/03/1993
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 24.3.93 LIQUIDATION JUDICIAIRE LIQUIDATEUR : ME FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE LIMOGES
Numéro d'observation
1204
Date d'ajout
24/03/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements DEPOT DE BILAN A LA DATE DU 22.03.93
Numéro d'observation
391
Date d'ajout
23/01/1990
Description
(Divers) DISSOLUTION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 25.10.89 MR DENIS PAILLER EST NOMME LIQUIDATEUR SIEGE DE LA LIQUIDATION : SIEGE SOCIAL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).