Entreprise : CODEP - SIREN 758 200 257
Identité
(Entreprise radiée le 14/12/2020)
Dénomination
CODEP
SIREN (siège)
758 200 257
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1958
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital minimum
500000 EUR
Adresse du siège
17 AV ARSENE D ARSONVAL 01000 BOURG-EN-BRESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESBORDES OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
STROUGAR JEAN , DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Aureilhan
Nom, Prénom(s)
FOUCHER JEAN-BAPTISTE , EMMANUEL , PASCAL , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Tarbes
Dénomination
DFM EXPERTISE ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1958
Siret
75820025700106
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente en gros de matériels, appareils électriques, électroniques et électroménagers, télégraphie et téléphone, pièces détachées et accessoires s'y rapportant.
Adresse
17 AV ARSENE D ARSONVAL
01000 , BOURG-EN-BRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
75820025700049
Adresse
4 RUE TONY FERRET
01000 , BOURG-EN-BRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/11/2002
Siret
75820025700098
Adresse
ALL DU 8 MAI 1945
01000 , BOURG-EN-BRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1992
Siret
75820025700056
Adresse
RUE GUSTAVE DELORY
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
75820025700072
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Adresse
4 RUE DU PRE CHAPELON
42270 , SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/2010
Siret
75820025700114
Enseigne
CODEP
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
construction réparation achat vente en gros demi-gros et détail ou la commission installation d'appareils électriques télégraphie téléphonie sans fil radio télévision appareils électroniques arts ménagers froid
Adresse
14 RUE VICTOR GRIGNARD
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE MONTREYNAUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1992
Siret
75820025700080
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente d'appareils électro ménager, télé, hi-fi, vidéo, optique photo, meubles de cuisines et accessoires, réparation, entretien, service après vente
Adresse
191 C AV SAINT EXUPERY
69500 , BRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
191 C
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1992
Siret
75820025700064
Adresse
8 B BD DE L ARTILLERIE
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET N°8
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16522
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CODEP (RCS LYON 494 800 196) dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/12/2019 (effet rétroactif au 01/04/2019)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/12/2010
Description
: Transfert de l'établissement secondaire de 4 rue du Pré Chapelon, 42270 ST PRIEST EN JAREZ à 14 rue Victor Grignard, 42000 ST ETIENNE à compter du 06.12.2010
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/03/1993
Description
Historique des observations depuis le 25/03/1993 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= MODIFICATION RCS DU 05.03.98 SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A ST ETIENNE - RUE GUSTAVE DELORY ZI DE MONTREYNAUD A COMPTER DU 01.02.98 Mention du 03/03/2003 : NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG EN BRESSE 01 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 30.11.2002 ANCIEN SIEGE : BOURG EN BRESSE - 4 A 10 RUE TONY FERRET ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SA Mention du 23/12/2004 : Notification GTC de BOURGES (01) du 21.12.2004 : Transfert du siège social à compter du 1.08.2004 : Ancien siège : - 01000 BOURG EN BRESSE - AVENUE DU 8 MAI 1945
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 06/12/93 : achat d'une partie du fonds de commerce de vente en gros demi-gros aux revendeurs professionnels spécialisés dans le négoce de détail d'appareils électro-ménagers et R.T.V. sis et exploité à RIORGES (Loire) Z.I. La Villette pour être exploité 8 bis bd de l'Artillerie 69007 LYON au prix stipulé de 250.000 frs - Précédent exploitant : BONNET BLANCHET FERS ET METAUX RCS ROANNE B 330 621 939 Publicité : LE PAYS du 23/07/93 - Oppositions : Au fonds. A compter du 26/06/93. DECLARATION MODIFICATIVE du 23 Avril 1999 Transfert de l'établissement secondaire du 8 bis bd du Parc d'Artillerie 69007 LYON au 191C Avenue St Exupéry 69500 BRON, à compter du 01/01/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Montant du capital minimum : 40 000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).