Entreprise : MANOIR CUSTINES - SIREN 754 015 949
Identité
Dénomination
MANOIR CUSTINES
SIREN (siège)
754 015 949
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2012
Début d’activité
28/12/2012
Date de fin de la personne morale
24/09/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
forge estampage matricage métallurgie des poudres
Code APE
2550A - Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
Capital social
3490190 EUR
Adresse du siège
37 RUE DE LIEGE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dray EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GEORGES REY CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Mandé
Dénomination
MANOIR INDUSTRIES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
28/12/2012
Siret
75401594900029
Code APE
2550A - Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, transformation, commerce de la fonte et de l'acier, industrie et commerce de tous autres métaux ou alliages avec applications similaires
Adresse
LD LES USINES
54670 , CUSTINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
75401594900011
Adresse
37 RUE DE LIEGE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4670
Date d'ajout
30/06/2015
Description
Du 01/06/2015 - Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS, sur remise au role automatique prononçant la liquidation judiciaire au cours de la procédure (Art L631-15 II Loi 2005) - Activité maintenue jusqu'au 05/06/2015 - Fixant la clôture de la procédure au 01/06/2017 (Art L643-9 du Code de commerce) Fin de mission des administrateurs : -SEL ABITBOL administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric ABITBOL, 41 rue du Four - 75006 PARIS -SELARL KREBS-SUTY-GELIS en la personne de Me Vincent SUTY, 73 rue de la Colline BP 93423 - 54015 NANCY CEDEX Nommant mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg St-Denis - 75479 PARIS CEDEX 10, en qualité de liquidateur Commissaire priseur : SCP ALLEMAND-NGUYEN, 15 Rue de la Grande Batelière - 75009 PARIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
01/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01-06-2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201500461 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient M. Guy Elmalek, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Selarl Krebs-Suty-Gelis en la personne de Me Vincent Suty et SEL Abitbol Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric Abitbol autorise le maintien de l'activité jusqu'au 05-06-2015
Numéro d'observation
1493
Date d'ajout
03/03/2015
Description
Du 18 février 2015 - Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS, sur déclaration de cessation des paiements, ouvrant une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18/08/2015 Date de cessation des paiements : 06/02/2015 Nommant : Juge commissaire : M. Guy ELMALEK Mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg Saint-Denis - 75479 PARIS CEDEX 10 Administrateurs : SEL ABITBOL administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric ABITBOL, 41 rue du Four - 75006 PARIS SELARL KREBS-SURY-GELIS en la personne de Me Vincent SUTY 73 rue de la Colline, BP 93423 - 54015 NANCY CEDEX, avec pour mission d'assister
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
18/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 18-02-2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201500461 date de cessation des paiements le 06-02-2015, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, administrateur : SEL Abitbol administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Abitbol 41 rue du Four 75006 Paris et SELARL Krebs-Suty-Gelis en la personne de Me Suty 73 rue de la Colline BP93423 54015 Nancy Cédex, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 18-08-2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/02/2013
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT MANOIR INDUSTRIES 403 735 681 RCS PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).