Entreprise : KENLO 7 - SIREN 753 907 955
Identité
Dénomination
KENLO 7
SIREN (siège)
753 907 955
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2012
Début d’activité
30/01/2024
Date de fin de la personne morale
15/09/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Administration gestion de biens immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 94000 CRETEIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Lieutenante
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OHAYON SALOMON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
LACHARI OLIVIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/2024
Siret
75390795500045
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE DU GENERAL DE LARMINAT
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/2012
Siret
75390795500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 AV DU MARECHAL JUIN
78420 , CARRIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/2012
Siret
75390795500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 VLA ANDRE
94130 , NOGENT-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62806
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Fréjus par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 15/09/2022 du 14 Villa André 94130 Nogent-sur-Marne au 50 Avenue du Lac La Lieutenante 83480 Puget-sur-Argens
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27951
Date d'ajout
24/08/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 30/06/2020 du 5 Avenue du Maréchal Juin 78420 Carrières-sur-Seine au 14 Villa André 94130 Nogent-sur-Marne Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 30/06/2020 Ancienne valeur : 5 Avenue du Maréchal Juin 78420 Carrières-sur-Seine Nouvelle valeur : 14 Villa André 94130 Nogent-sur-Marne
Numéro d'observation
93746
Date d'ajout
19/09/2012
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
22464
Date d'ajout
19/09/2012
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
16760
Date d'ajout
19/09/2012
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
26466
Date d'ajout
19/09/2012
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).