Entreprise : SCI KENAPARIS - SIREN 753 862 002
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2020)
Dénomination
SCI KENAPARIS
SIREN (siège)
753 862 002
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2013
Date de fin de la personne morale
17/02/2033
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
944384 EUR
Adresse du siège
43 RUE DE PARIS 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O OFOI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAM-TOW JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
LAM-TOW FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
LAM-TOW BRIGITTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
La Possession
Nom, Prénom(s)
LACASTAIGNERATTE BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
KOLBE ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Petite-Île
Nom, Prénom(s)
CHAN-SECK-MINE SEING , JEAN , C
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Petite-Île
Nom, Prénom(s)
CAPDEVILA ANNE
Nom d'usage
SEGUIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Sainte-Suzanne
Nom, Prénom(s)
MALET BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Saint-Leu
Nom, Prénom(s)
LEGROS PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Saint-Benoît
Nom, Prénom(s)
LAM-TOW PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
PACQUET YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Ris-Orangis
Nom, Prénom(s)
HOARAU JEAN , LEO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
L'Étang-Salé
Nom, Prénom(s)
MAMODJEE LAILA
Nom d'usage
BEMAT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
La Possession
Nom, Prénom(s)
ADOLFINI DANIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CORI PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
DE TOMASI JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
FELMANN JEAN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE ROUX STEVEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Fonsorbes
Nom, Prénom(s)
THIANEY MAXIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
BAILLY CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Mamoudzou
Nom, Prénom(s)
BAREL SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
L'Étang-Salé
Nom, Prénom(s)
RENARD CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Paris
Dénomination
OUTREMER FINANCE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
OUTREMER FINANCE OCEAN INDIEN
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/08/2012
Siret
75386200200015
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 RUE HUYSMANS
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/12/2012
Siret
75386200200023
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
43 RUE DE PARIS
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O OFOI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/013277
Date d'ajout
07/09/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 13/07/2020 - Siège de la liquidation : 43 Rue de Paris C/o Ofoi 97400 SAINT-DENIS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Quotidien de la Réunion du 22/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/013277
Date d'ajout
07/09/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).