Entreprise : FINAMONT - SIREN 753 664 903
Identité
(Entreprise radiée le 22/12/2021)
Dénomination
FINAMONT
SIREN (siège)
753 664 903
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2014
Date de fin de la personne morale
29/07/2064
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
110957600 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES ROQUEMONTS 14000 CAEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Laigle NICOLAS
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
HERMANVILLE SUR MER
Nom, Prénom(s)
Spiers LUDOVIC
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
SAINT COME DU MONT
Nom, Prénom(s)
Marie PHILIPPE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
EQUEMAUVILLE
Nom, Prénom(s)
Jacobs YVES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
CAEN
Nom, Prénom(s)
Guth SONIA
Nom d'usage
Boudet
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
CROCY
Nom, Prénom(s)
Coignard ERIC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
LOUPLANDE
Nom, Prénom(s)
Louvet ALAIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
TINCHEBRAY
Nom, Prénom(s)
Heurtel PASCAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
GUEMENE PENFAO
Nom, Prénom(s)
Fortin FABRICE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
DUCEY LES CHERIS
Nom, Prénom(s)
Duclos DIDIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
GUIPEL
Nom, Prénom(s)
Aufranc PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
OUROUX
Nom, Prénom(s)
Boyer RICHARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
COURCAY
Nom, Prénom(s)
Cantet SEBASTIEN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
BUSSEAU
Nom, Prénom(s)
Potier PHILIPPE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
BEAUMONT SUR SARTHE
Nom, Prénom(s)
Chevalier SEBASTIEN
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
SAINT GERMAIN D'ANXURE
Nom, Prénom(s)
Lemonnier ERIC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
LASSY
Nom, Prénom(s)
NOGUES SEBASTIEN , LOUIS , JEAN-CLAUDE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
GAEL
Nom, Prénom(s)
LABOUR OLIVIER , DOMINIQUE , MICHEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
CAMPBON
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Caen
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/10/2019
Siret
75366490300014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise d'intérêts dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou de services, secteur productions végétales et notamment semences et ses produits dérivés.
Adresse
4 RUE 4 Rue des Roquemonts
14000 , Caen - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2014
Siret
75366490300022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
ZONE D'ACTIVITES LA PITOISIERE 2
72170 , MARESCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22884
Date d'ajout
22/12/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à AGRIFI, Caen : 813020609 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/10/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13322
Date d'ajout
06/12/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Caen par suite de transfert du siège social à compter du 25/10/2019 du Zone d'Activités la Pitoisiere 2 72170 Maresché au 4 Rue des Roquemonts 14000 Caen Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 25/10/2019 Ancienne valeur : Zone d'Activités la Pitoisiere 2 72170 Maresché Nouvelle valeur : 4 Rue des Roquemonts 14000 Caen Changement de dénomination à compter du 25/10/2019 Ancienne valeur : FINASEM Nouvelle valeur : FINAMONT
Numéro d'observation
8528
Date d'ajout
27/09/2018
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 16/05/2018
Numéro d'observation
13708
Date d'ajout
27/09/2018
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 16/05/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).