Entreprise : COFINA 954 - SIREN 753 639 962
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2020)
Dénomination
COFINA 954
SIREN (siège)
753 639 962
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2012
Date de fin de la personne morale
30/09/2020
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Rollo JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Augustin JEAN-THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Delhoume PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
Maës PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Abbeville
Nom, Prénom(s)
Faure ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
Coulon YVES
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Beaumont Sur Sarthe
Nom, Prénom(s)
Slama JEROME
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Saint Malo
Nom, Prénom(s)
Gouillart FRANCOISE
Nom d'usage
Charles
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Saint Orens de Gameville
Nom, Prénom(s)
Bourgade MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
Claudin RENE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Colomiers
Nom, Prénom(s)
Broglia-Sautel JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Chateaurenard
Nom, Prénom(s)
Muyard CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/08/2012
Siret
75363996200012
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les dom-Com de tous biens d'équipement professionnels mobiliers et immobiliers y compris la location sans chauffeurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Adresse
47 AV 47 avenue de l'Opéra
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B1955816
Date d'ajout
01/10/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 27-12-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 04-02-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B1955823
Date d'ajout
01/10/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 27-12-2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).