Entreprise : AXIONA IPO - SIREN 753 606 201
Identité
Dénomination
AXIONA IPO
SIREN (siège)
753 606 201
Date d'immatriculation au RNE
05/09/2012
Début d’activité
13/08/2012
Date de fin de la personne morale
04/09/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes interventions en conseil en stratégie financière et boursière, en communication financière, animation et promotion boursière, en aide à la négociation de bloc de titres, de blocs de contrôle
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
124 RUE BUGEAUD 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEULLIEUX LOUIS , JACQUES , HENRI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Collonges-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
VINCENT RICHARD , JEAN , RAYMOND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Collonges-au-Mont-d'Or
Dénomination
KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon Cedex 09
Dénomination
KPMG AUDIT SUD-EST
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille Cedex 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/08/2012
Siret
75360620100014
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
124 RUE BUGEAUD
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/017825
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/04/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/017872
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/04/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/052484
Date d'ajout
03/11/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/10/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur REGOND Thierry en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/008829
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/02/2016 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VANIER Alain. Juge commissaire suppléant : Monsieur DEFOND Eric. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 19/11/2015
Numéro d'observation
F15/042843
Date d'ajout
22/10/2015
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 22/10/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).