Entreprise : SCI DE LA VALLEE - SIREN 753 149 251
Identité
Dénomination
SCI DE LA VALLEE
SIREN (siège)
753 149 251
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2012
Début d’activité
06/08/2012
Date de fin de la personne morale
02/08/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers bâtis ou non à usage professionnel
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE LIEUREY 27560 GIVERVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROYER JEAN-PHILIPPE , JONATHAN , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Giverville
Nom, Prénom(s)
ROYER ARISTIDE , GEORGES , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Giverville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/08/2012
Siret
75314925100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers bâtis ou non à usage professionnel
Autres Activités
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers bâtis ou non à usage professionnel
Adresse
1 RTE DE LIEUREY
27560 , GIVERVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
479
Date d'ajout
11/03/2015
Description
Modification dans l'intitulé de l'adresse du siège social et de l'établissement principal à compter du 17/02/2015 : ancienne : La Huberdière 27560 Giverville nouvelle : 1 route de Lieurey 27560 Giverville Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/02/2015 : Modifié : ROYER Jean-Philippe, Jonathan, Michel, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 302 route de Lieurey 27560 Giverville Modifié : ROYER Aristide, Georges, Paul, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 188 route de Lieurey 27560 Giverville
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).