Entreprise : SCI MATI DE GRAYAN - SIREN 753 103 159
Identité
Dénomination
SCI MATI DE GRAYAN
SIREN (siège)
753 103 159
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2012
Début d’activité
02/08/2012
Date de fin de la personne morale
01/08/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, mise en valeur, construction de tous terrains, immeubles et droits immobiliers, mise à disposition gratuite des associés ou tiers, leur exploitation;
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
26 RUE GUYNEMER 33260 LA TESTE-DE-BUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LATERRADE JEAN-PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Langon
Nom, Prénom(s)
LOBERA BRIGITTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Toulenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/08/2012
Siret
75310315900020
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, construction de tous terrains, immeubles et droits immobiliers, mise à disposition gratuite des associés ou tiers, leur exploitation;
Adresse
26 RUE GUYNEMER
33260 , LA TESTE-DE-BUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2012
Siret
75310315900012
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
50 ALL DE LA FORET
33600 , PESSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
85271
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Mention pour ordre : A compter du 22/06/2017 Mme LOBERA Brigitte née le 30/04/1961 demeurant au 3 Allée Masart 33470 GUJAN MESTRAS, a démissionné de ses fonctions de gérant.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).