Entreprise : YACODIS - SIREN 752 854 141
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2021)
Dénomination
YACODIS
SIREN (siège)
752 854 141
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2014
Date de fin de la personne morale
10/09/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
LES ECHETS 01700 MIRIBEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
836 ROUTE DE TRAMOYES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS JULIETTE , CHARLOTTE
Nom d'usage
GUILLOUX
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Lans-en-Vercors
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/08/2014
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/08/2014
Siret
75285414100021
Nature de l'établissement
Adresse
LES ECHETS
01700 , MIRIBEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
836 ROUTE DE TRAMOYES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2012
Siret
75285414100013
Enseigne
INTERMARCHE
Activité principale
Supérettes
Adresse
AV DES DUCS DE SAVOIE
73000 , CHAMBERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18555
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Rôle n° 2021 003581Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 22/09/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2299
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Rôle n° 2020 007215Le 03/02/2021, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de YACODIS (SAS) sous le numéro 41221017,et a désigné Liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me Desprat - 22, rue du Cordier - BP 107 - 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
Numéro d'observation
527
Date d'ajout
16/01/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège sans exploitation d'établissement
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).