Entreprise : TALUKO HOLDING - SIREN 752 809 525
Identité
Dénomination
TALUKO HOLDING
SIREN (siège)
752 809 525
Date d'immatriculation au RNE
23/07/2012
Date de fin de la personne morale
22/07/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
VC MAIL JULES MURAIRE 83160 LA VALETTE-DU-VAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COUPIANE BAT 32
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOIVIN DIDIER
Qualité
Président de SAS, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
CA 95054 SANTA CLARA
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75280952500021
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger, l'étude et le développement d'innovations à vocation technologique.
Adresse
VC MAIL JULES MURAIRE
83160 , LA VALETTE-DU-VAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COUPIANE BAT 32
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75280952500013
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Activité principale
Analyses, essais et inspections techniques
Adresse
73 RUE DE SAINT MANDRIER SUR MER
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ARBORETUM A1 ZA LA MILLONE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/2013
Siret
75280952500039
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
En France et à l'étranger l'étude et le développement d'innovations à vocations technologiques.
Autres Activités
En France et à l'étranger l'étude et le développement d'innovations à vocations technologiques.
Adresse
PL DE BESAGNE
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/003559
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 11/02/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/005914
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 04/04/2019, a converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire normale de la SAS TALUKO HOLDING, et a maintenu la Liquidateur judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon, en qualité de liquidateur judiciaire.
Numéro d'observation
36712
Date d'ajout
12/06/2018
Description
Le tribunal de commerce de Toulon a prononcé en date du 12/06/2018 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2018J00279 date de cessation des paiements le 05/06/2018 et a désigné liquidateur Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).