Entreprise : CENTRE TEDYBEAR - SIREN 752 760 579
Identité
Dénomination
CENTRE TEDYBEAR
SIREN (siège)
752 760 579
Date d'immatriculation au RNE
16/07/2012
Début d’activité
04/07/2012
Date de fin de la personne morale
15/07/2111
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer et notamment dans des centres d'accueil pluridisciplinaires.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
107461 EUR
Adresse du siège
153 AV D'ITALIE 75013 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
De Lacaze INES
Nom d'usage
Thoze
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDICONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/07/2012
Siret
75276057900033
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer et notamment dans des centres d'accueil pluridisciplinaires.
Adresse
153 AV D'ITALIE
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/2012
Siret
75276057900025
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
5 AV CAROLINE
92210 , SAINT-CLOUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/2012
Siret
75276057900017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
10 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B3117515
Date d'ajout
16/08/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16/08/2022 arrête le plan de cession au profit de : Association groupe sos solidarites, . Sous le n° P202201077.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B3117513
Date d'ajout
07/07/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 07/07/2022 la liquidation judiciaire sous le numéro P202201077, désigne liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, . Maintient M. Michel Rowan juge commissaire, maintient SELARL FHB en la personne de Me Charlotte Fort 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 20/08/2022.
Numéro d'observation
2019B3117511
Date d'ajout
07/06/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 07/06/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202201077 date de cessation des paiements le 19/05/2022, et a désigné juge commissaire : M. Michel Rowan, administrateur : SELARL FHB en la personne de Me Charlotte Fort 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 07/12/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2019B311756
Date d'ajout
10/02/2020
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-01-2020
Numéro d'observation
68860
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 30/09/2019
Numéro d'observation
2019B311751
Date d'ajout
20/11/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).