Entreprise : SC FB IMMO US 1 - SIREN 752 566 075
Identité
(Entreprise radiée le 19/11/2020)
Dénomination
SC FB IMMO US 1
SIREN (siège)
752 566 075
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2012
Date de fin de la personne morale
05/07/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
475300 EUR
Adresse du siège
11 CRS GAMBETTA 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FINELLE FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Rousset
Nom, Prénom(s)
LEPERLIER BOUDOU JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BASSO PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
FORMEAU AUDREY
Nom d'usage
BORG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
ROIGNANT JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Civrieux
Nom, Prénom(s)
BRUNELLIERE RUDY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Pourrières
Nom, Prénom(s)
PEYTRAL PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Puyricard
Nom, Prénom(s)
CORGIAT MARTINE
Nom d'usage
PEYTRAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Puyricard
Nom, Prénom(s)
BERTHOUX FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Murs
Nom, Prénom(s)
BOULEY CATHERINE
Nom d'usage
CHARVET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Miramas
Nom, Prénom(s)
PINGEON CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Tassin-la-demi lune
Nom, Prénom(s)
BAYET CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Bouillante
Nom, Prénom(s)
BRUN THEREMIN FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
DALMAS MARIE-FRANCE
Nom d'usage
VENET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
TRESCARTES SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Saint-Just-Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
REBOUL OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint-Etienne
Dénomination
FB FINANCE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/2012
Siret
75256607500012
Enseigne
SC FB IMMO US 1
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration, la prise à bail, l'exploitation par bail ou autrement, la disposition, l'aliénation, la vente ou apport en société de tous les immeubles, droits immobiliers et mobiliers
Adresse
11 CRS 11 Cours Gambetta
13100 , Aix-en-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20011
Date d'ajout
19/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/11/2020
Description
Dissolution à compter du 12/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/10/2020, liquidateur : BRUNELLIERE Rudy, siège de la liquidation : 11 Cours Gambetta 13100 Aix-en-Provence, parution de la publicité légale : TPBM - Semaine Provence en date du 30/10/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).