Entreprise : BIROS ENERGIE - SIREN 752 367 631
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2020)
Dénomination
BIROS ENERGIE
SIREN (siège)
752 367 631
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2012
Date de fin de la personne morale
26/06/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
10 B MOULIN DE GAJAN 09190 GAJAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANTOS LILIAN , HENRI , ANDRE , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Decazeville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/06/2012
Siret
75236763100013
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
10 B MOULIN DE GAJAN
09190 , GAJAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/2015
Siret
75236763100021
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
RTE DEPARTEMENTALE 4
09800 , SENTEIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000231
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Radiation en date du 27/01/2020 - Clôture des opérations de liquidation 20/12/2019 (Assemblée générale en date du 20/12/2019).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003478
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 21/10/2019 - Siège de la liquidation : 10 bis Moulin de Gajan 09190 GAJAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : La gazette Ariègeoise du 22/11/2019
Numéro d'observation
F19/003478
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/10/2019
Numéro d'observation
F15/001383
Date d'ajout
01/06/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).