Entreprise : MACH PLUS - SIREN 752 258 079
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2020)
Dénomination
MACH PLUS
SIREN (siège)
752 258 079
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2012
Date de fin de la personne morale
13/06/2062
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
3940500 EUR
Adresse du siège
3 ALL FRANCIS CHARPENTIER 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HO-HIO-HEN HELENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
RAGUES MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Mondeville
Nom, Prénom(s)
MARCEUL JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Fondettes
Dénomination
AUTO SPECIALITES VEHICULES INDUSTRIELS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montataire
Dénomination
RAGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Mondeville
Dénomination
AURENSAN SA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Coulounieix-Chamiers
Dénomination
GROUPEMENT DISTRIBUTEURS AUTOMOBILES OUTREMER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
TAILLEFER SAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
MARCEUL SA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Chambray-lès-Tours
Dénomination
AUTO MONTPELLIER INDUSTRIE A.M.I.
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
AISNE DIESEL SERVICES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
SAINT-QUENTIN
Dénomination
VESOUL ELECTRO DIESEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Vesoul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/06/2012
Siret
75225807900017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale
Adresse
3 ALL 3 Allée Francis Charpentier
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22803
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Dissolution à compter du 01/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/07/2020, liquidateur : RAGUES Marcel, siège de la liquidation : 3 Allée Francis Charpentier 35000 Rennes, parution de la publicité légale : CHRONIQUE DE FOUGERES en date du 23/07/2020
Numéro d'observation
10957
Date d'ajout
12/07/2012
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination MACH 3 Forme juridique société civile Siège social MONDEVILLE rue des Frères Lumières Rcs CAEN 409 060 811, au 28/06/2012
Numéro d'observation
10958
Date d'ajout
12/07/2012
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination MACH 3.1 Forme juridique SOCIETE CIVILE Siège social MONDEVILLE rue des Frères Lumière Rcs CAEN 501 610 539, au 28/06/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).