Entreprise : SCI PEN DUICK - SIREN 752 102 624
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2024)
Dénomination
SCI PEN DUICK
SIREN (siège)
752 102 624
Date d'immatriculation au RNE
18/03/2015
Date de fin de la personne morale
17/03/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
243000 EUR
Adresse du siège
1 IMP DU ROUGE 14640 VILLERS-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DE SAN CARLO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAP STEPHANE , MICHEL , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Oeuf-en-Ternois
Nom, Prénom(s)
KAP MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Oeuf-en-Ternois
Nom, Prénom(s)
THERY CHRISTINE , MAURICETTE
Nom d'usage
KAP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Oeuf-en-Ternois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
75210262400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 IMP DU ROUGE
14640 , VILLERS-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DE SAN CARLO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/06/2012
Siret
75210262400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE GUILBERT
62130 , OEUF-EN-TERNOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2853
Date d'ajout
24/05/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3072
Date d'ajout
27/08/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2020 Liquidateur : KAP Michel Le siège de la liquidation est fixé à : 1 impasse au Rouge - chemin de San Carlo 14640 Villers-sur-Mer Journal d'annonces légales : la manche libre en date du 29/08/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).