Entreprise : COFINA 937 - SIREN 752 097 667
Identité
(Entreprise radiée le 05/07/2019)
Dénomination
COFINA 937
SIREN (siège)
752 097 667
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2012
Date de fin de la personne morale
13/06/2020
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Claudin RENE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Colomiers
Nom, Prénom(s)
Bourgade MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
Gouillart FRANCOISE
Nom d'usage
Charles
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Saint Orens de Gameville
Nom, Prénom(s)
Muyard CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Broglia-Sautel JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Châteaurenard
Nom, Prénom(s)
Faure ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
Coulon YVES
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Beaumont Sur Sarthe
Nom, Prénom(s)
Slama JEROME
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Saint Malo
Nom, Prénom(s)
Rollo JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Augustin JEAN-THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Delhoume PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
Maës PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Abbeville
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/04/2012
Siret
75209766700014
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
47 AV DE L OPERA
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B1253422
Date d'ajout
05/07/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B1253416
Date d'ajout
05/07/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 16-05-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).