Entreprise : GROUPE EXELLOR - SIREN 751 182 973
Identité
Dénomination
GROUPE EXELLOR
SIREN (siège)
751 182 973
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2014
Début d’activité
01/05/2012
Date de fin de la personne morale
21/10/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Une prise de participation dans d'autres sociétés, une activité financière de gestion et de contrôle de ses participation, franchise, restauration et brasserie, tout autres activités légales non réglementées.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE L'EGLISE 93800 EPINAY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SU HUI , ALICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
75118297300030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 RUE DE L'EGLISE
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
75118297300014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
1 ROND POINT CLAUDE MONET
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5117
Date d'ajout
31/01/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B0910610
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du : 28-01-2020
Numéro d'observation
57121
Date d'ajout
07/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de paris prononce en date du 19/03/2015 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 30/09/2013 , désigne liquidateur SELARL ACTIS mandataires judiciaires en la personne de Maitre Stéphane-Alexis Martin , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
2013B091067
Date d'ajout
20/03/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris, a prononcé, en date du 19-03-2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201500862, date de cessation des paiements le 30-09-2013, et a désigné : juge commissaire M Philippe Charpy liquidateur SELARL ACTIS mandataires judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
2013B091065
Date d'ajout
29/10/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE BOBIGNY SOUS LE NUMERO 2014B08029
Numéro d'observation
26657
Date d'ajout
22/10/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
2013B091061
Date d'ajout
03/05/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/05/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).