Entreprise : IC COMMUNICATION - SIREN 750 974 719
Identité
Dénomination
IC COMMUNICATION
SIREN (siège)
750 974 719
Date d'immatriculation au RNE
16/04/2012
Date de fin de la personne morale
15/04/2111
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 41
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mermet JULIEN , YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/03/2012
Siret
75097471900023
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente d'espaces publicitaires sur internet et/ou sur support papier,achat, vente, import-export, en gros, demi gros et détail, d'articles de librairie, papeterie, de fourniture de bureau, d'objet de décoration, de jeux de société et de jouets, de presse, achat, vente, import-export, en gros demi-gros et détail, de produits cosmétiques, parfumerie, bazar, bijouterie fantaisie, cadeaux, informatique, bureautique, achat, vente, import export en gros, demi gros et détail de supports musicaux, sonores et audiovisuels, commerce de gros et de détail, import export de produits non manufacturés et non réglementés. Vente de solutions d'économie d'énergie (éclairage, LED, batteries à condensateurs.)
Adresse
49 RUE 49 rue de Ponthieu lot 41
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 41
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2012
Siret
75097471900015
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Activité principale
Régie publicitaire de médias
Adresse
38 RUE PAUL VERLAINE
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
75097471900031
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente d'espaces publicitaires sur internet et/ou sur support papier ; commerce de gros et de détail ; import-export de produits non manufacturés et non réglementés ; informatique, bureautique ; vente de solutions d'économie d'énergie (éclairage, LED, batteries à condensateurs etc...) ; achat, vente, import-export, en gros, demi-gros et détail, d'articles de librairie, papeterie, de fourniture de bureau, d'objet de décoration, de jeux de société et de jouets, de presse ; Achat, vente, import-export, en gros, demi-gros et détail, de produits cosmétiques, parfumerie, bazar, bijouterie fantaisie, cadeaux ; achat, vente, import-export, en gros, demi-gros et détail, de supports musicaux, sonores et audiovisuels.
Adresse
19 RUE GODEFROY
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/013118
Date d'ajout
07/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 03/02/2022 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann YANG-TING 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Date de cessation des paiements : 03/08/2020, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B0247421
Date d'ajout
03/02/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 03/02/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202200095, date de cessation des paiements le 03/08/2020, et a désigné : juge commissaire M. Olivier Duboureau liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
06/03/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/02/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).