Entreprise : EALIS - SIREN 750 759 102
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2022)
Dénomination
EALIS
SIREN (siège)
750 759 102
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2012
Date de fin de la personne morale
03/04/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
600 RTE DE MARSEILLE 13080 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT PLEIN SOLEIL N 18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLECHET DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Saint-Paul-en-Jarez
Nom, Prénom(s)
MAYET DANIEL , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Pertuis
Nom, Prénom(s)
MARTY PHILIPPE , LUCIEN , LUDOVIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Cuers
Nom, Prénom(s)
BAGOU JEAN , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
DELOLME MICHEL , CLAUDE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
BADEBU
Qualité
Autre
Commune de résidence
Luynes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/03/2012
Siret
75075910200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous biens et droits immobiliers
Adresse
600 RTE Lotissement Plein Soleil N 18 600 Route de Marseille
13080 , Aix-en-Provence - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
lotissement Plein Soleil n° 18
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12704
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23691
Date d'ajout
21/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 12/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/07/2021
Description
Dissolution à compter du 12/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/07/2021, liquidateur : DELOLME Michel, Claude, Marie, siège de la liquidation : lotissement Plein Soleil n° 18 600 Route de Marseille 13080 Aix-en-Provence, parution de la publicité légale : nouvellespublications.com paru le 19/07/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).