Entreprise : MERALLIANCE LOGISTIQUE - SIREN 750 687 162
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2019)
Dénomination
MERALLIANCE LOGISTIQUE
SIREN (siège)
750 687 162
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2012
Date de fin de la personne morale
29/03/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
ZONE D ACTIVITE DU VERN 29400 LANDIVISIAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LESTREVIGNON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEORGHIOU JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine Cedex
Nom, Prénom(s)
ARGAND GUILLAUME , ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Chaville
Dénomination
PricewaterhouseCoopers Audit
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
75068716200016
Nom commercial
MERALLIANCE LOGISTIQUE
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreposage, location d'entrepots, préparation de commandes et livraison de marchandises, conditionnement de produits finis.
Adresse
Lestrevignon
29400 , Landivisiau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
zone industrielle du Vern
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2517
Date d'ajout
08/03/2019
Description
Radiation du RCS le 08/03/2019 avec effet au 31/12/2018 Fusion absorption par la socIété MERALLIANCE ARMORIC, 344 042 759 RCS QUIMPER
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7595
Date d'ajout
08/12/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2014 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/11/2014 : Partant : EUROPEENNE DE LA MER (SAS) représentée par CHARPENTIER Gilles René Michel, Président Nouveau : LA MOTTE ROLLIN INVESTISSEMENTS (SARL), Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).